Entreprise : SCI JOFFRE - SIREN 340 679 372
Identité
Dénomination
SCI JOFFRE
SIREN (siège)
340 679 372
Date d'immatriculation au RNE
02/04/1987
Début d’activité
26/02/1987
Date de fin de la personne morale
01/04/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion d'immeubles.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
40 AV DU MAL JOFFRE 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GONNEAUD CATHERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
GONNEAUD HELENE
Nom d'usage
LELEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1977
Commune de résidence
Auchy-les-Mines
Nom, Prénom(s)
GONNEAUD VERONIQUE
Nom d'usage
PETILLON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Ecouen
Nom, Prénom(s)
GONNEAUD CECILE
Nom d'usage
BARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Saint-Hilaire-les-Places
Nom, Prénom(s)
RAIMBAULT MARIE
Nom d'usage
CHARRIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Nom, Prénom(s)
RAIMBAULT JEAN-CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
CHATEAU GONTIER
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/02/1987
Siret
34067937200011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion d'immeubles.
Autres Activités
Gestion d'immeubles.
Adresse
40 AV DU MAL JOFFRE
53200 , CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Château-Gontier
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2638
Date d'ajout
19/05/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/04/2017 : Partant : TOURTELIER Marie, Gérant Nouveau : PETILLON Véronique, Gérant, Associé Nouveau : BARNAUD Cécile, Associé Nouveau : GONNEAUD Catherine, Associé Nouveau : LELEU Hélène, Associé Journal d'annonces légales : L'Avenir Agricole du 26/05/2017
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).