Entreprise : FCB - SIREN 340 651 132
Identité
Dénomination
FCB
SIREN (siège)
340 651 132
Date d'immatriculation au RNE
27/10/1988
Début d’activité
03/02/2004
Date de fin de la personne morale
26/10/2086
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
507400 EUR
Adresse du siège
137 RUE D'AGUESSEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLIN THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Paris 11e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
FLIS DANIEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Lignières
Nom, Prénom(s)
LABRUNE LAURENT
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
LABRUNE AUDE
Qualité
Président du directoire, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Sèvres
Nom, Prénom(s)
LABRUNE JEAN-CLAUDE
Qualité
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
MARUCCHI PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
NIEDDA ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
La Valette-du-Var
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Dénomination
SEC JH ET ASSOCIES SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/02/2004
Siret
34065113200037
Enseigne
CEGEFI
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
137 RUE D'AGUESSEAU
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/1988
Siret
34065113200029
Code APE
713E
Adresse
104 RUE D'AGUESSEAU
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
104 A 106
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2015
Siret
34065113200045
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
127 RUE D'AGUESSEAU
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/02/2007
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination BRUN Forme juridique SARL Siège social 104-106 rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE Rcs 331357079 RCS NANTERRE en date du 29/12/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/10/1988
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).