Entreprise : SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DES PYRENEES - SIREN 340 590 082
Identité
Dénomination
SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DES PYRENEES
Sigle
SOFIP
SIREN (siège)
340 590 082
Date d'immatriculation au RNE
16/03/1987
Début d’activité
09/03/1987
Date de fin de la personne morale
17/03/2037
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
CHAUDRONNIER
Code APRM
9999ZZ
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
AV D'AZEREIX 65000 TARBES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE BASTILLAC SUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAZENAVE DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Billère
Nom, Prénom(s)
PACHECO GILLES , BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
SANTENY
Dénomination
EXAS CONSULTANT SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Billère
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
09/03/1987
Siret
34059008200012
Origine du fonds
Autre
Activité principale
CHAUDRONNIER
Code APRM
9999ZZ
Adresse
16 RUE DU STADE
65380 , OSSUN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6363
Date d'ajout
12/12/2018
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 10/12/2018 JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF. Date d'effet : 10/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6365
Date d'ajout
12/12/2018
Description
Radiation du RCS le 12/12/2018 avec effet au 10/12/2018 CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LA LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF.
Numéro d'observation
2924
Date d'ajout
30/07/2014
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure PAR JUGEMENT DU 28/07/2014 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DES PYRENEES S.O.F.I.P. MAINTENU MR JEAN-PAUL CLARENC EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET MR JEAN-MICHEL JULIAN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT ET DESIGNE LA SELARL LEGRAND FRANCOIS EN QUALITE DE LIQUIDATEUR. Date d'effet : 28/07/2014
Numéro d'observation
2731
Date d'ajout
09/07/2014
Description
Par jugement en date du 07/07/2014,le tribunal de Commerce de Tarbes a arrêté le plan de cession de : la SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DES PYRENEES S.O.F.I.P.
Numéro d'observation
1876
Date d'ajout
30/04/2014
Description
Nomination d'un (ou des) organe(s) de procédure PAR ORDONNANCE DU 29/04/2014 LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES A DESIGNE MR JEAN-MICHEL JULIAN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR JOSE BUISAN. Date d'effet : 29/04/2014
Numéro d'observation
4149
Date d'ajout
03/12/2013
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 02/12/2013, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS, SOIT JUSQU'AU 01/07/2014; Date d'effet : 02/12/2013
Numéro d'observation
3587
Date d'ajout
17/10/2013
Description
Suivant jugement du 14/10/2013 le Tribunal de Commerce de Tarbes a désigné en qualité d'administrateur : Me VIGREUX Sébastien 34 allées Charles de Fitte 31300 TOULOUSE, avec mission d'assistance pour la gestion de l'entreprise en remplacement de la SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE.
Numéro d'observation
2459
Date d'ajout
02/07/2013
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 01/07/2013, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME GENERAL) DE: SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DES PYRENEES S.O.F.I.P. ET DESIGNE MR CLARENC JEAN-PAUL EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE, MR JOSE BUISAN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT, ET LA SELARL LEGRAND FRANCOIS DEMEURANT A TARBES 65000, 3, RUE BRAUHAUBAN EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE, ET SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE DEMEURANT A 10, RUE ALSACE LORRAINE 31000 TOULOUSE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR AVEC MISSION D'ASSISTANCE POUR LA GESTION DE L'ENTREPRISE ET FIXE AU 27/06/2013 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS; Date d'effet : 01/07/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).