Entreprise : HEPHAISTOS - SIREN 340 581 354
Identité
Dénomination
HEPHAISTOS
SIREN (siège)
340 581 354
Date d'immatriculation au RNE
26/11/1991
Date de fin de la personne morale
25/11/2086
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1992
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
367859.48 EUR
Adresse du siège
32 AV FRANKLIN ROOSEVELT 30000 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONS MAX
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1923
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
VENTURA RENE , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Marguerittes
Nom, Prénom(s)
PERSEGOL REMI , JUSTIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1923
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
GARCIA CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1927
Commune de résidence
Saint-Martin-de-Valgalgues
Nom, Prénom(s)
MEDICO EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Saint-Martin-de-Valgalgues
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Alès
Dénomination
MISTRAL INVESTISSEMENT SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/01/1989
Siret
34058135400024
Code APE
366E
Adresse
32 AV FRANKLIN ROOSEVELT
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/01/1987
Siret
34058135400032
Nom commercial
HEPHAISTOS
Enseigne
HEPHAISTOS
Code APE
366E
Origine du fonds
Création
Activité principale
EN FRANCE ET A L'ETRANGER : LA RECHERCHE ET L'ETUDE DE PRODUITS NOUVEAUX, LA TRANSFORMATION OU LA MODIFICATION DE PRODUITS EXISTANTS, LES UNS ET LES AUTRES SE RAPPORTANT GENERALEMENT AU DOMAINE DE L'HABITAT, QU'IL S'AGISSE D'OBJETS OU DE MOBILIERS.
Adresse
RTE Route DE DEAUX QUARTIER MAS DAVID
30360 , Vézénobres - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS DAVID
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/000284
Date d'ajout
27/02/2002
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24/01/2002 ROMANET ALAIN A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE BENOIT SARTON . date d'effet : 24/01/2002
Numéro d'observation
F95/001065
Date d'ajout
01/06/1995
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/04/95 SARTON BENOIT A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE-COMMISSAIRE A COMPTER DU 14/04/95
Numéro d'observation
F95/000136
Date d'ajout
07/02/1995
Description
MENTION D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 07.02.1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES (GARD) A ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT ORGANISANT LA CESSION TOTALE DE LA SA HEPHAISTOS AU PROFIT DE LA SARL AVEYRONNAISE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS INDUSTRIELS. MAINTIENT ME BERNARD DE SAINT RAPT ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A L'EFFET DE PASSER TOUS LES ACTES NECESSAIRES A LA CESSION ET CE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 87 DE LA LOI DU 25.01.1985. DESIGNE ME BERNARD DE SAINT RAPT EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN. MAINTIENT ME MARC ANDRE EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS PENDANT LE TEMPS NECESSAIRE A LA VERIFICATION DES CREANCES. A COMPTER DU 07.02.1995
Numéro d'observation
F94/002346
Date d'ajout
22/11/1994
Description
MENTION D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22.11.1994, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES (GARD) A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION A L'ENCONTRE DE LA SA HEPHAISTOS POUR UNE DUREE D'UN MOIS, A COMPTER DU 15.11.1994 QUI EXPIRERA LE 13.12.1994. AUTORISE POUR CETTE MEME PERIODE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE. A COMPTER DU 22.11.1994
Numéro d'observation
F94/001946
Date d'ajout
26/09/1994
Description
MENTION D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 20.09.1994, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES (GARD) A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION A L'ENCONTRE DE LA SA HEPHAISTOS POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS, QUI EXPIRERA LE 15.11.1994. AUTORISE POUR CETTE MEME PERIODE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE. MAINTIENT ME BERNARD DE SAINT RAPT DEMEURANT ET DOMICILIE 90 AVENUE GABRIEL PERI A CAVAILLON (84302) EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC POUR MISSION D'ASSISTER LA SOCIETE DEBITRICE POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT LA GESTION DE L'ENTREPRISE. A COMPTER DU 20.09.1994
Numéro d'observation
F94/001565
Date d'ajout
30/07/1994
Description
MENTION D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 19.07.1994, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES (GARD) A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFIE DE LA SA HEPHAISTOS. A NOMME PECHON BERNARD COMME JUGE-COMMISSAIRE. A NOMME ME MARC ANDRE DEMEURANT ET DOMICILIE 2 RUE SALVADOR ALLENDE A ALES (GARD) EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS. A NOMME ME BERNARD DE SAINT RAPT DEMEURANT ET DOMICILIE 90 AVENUE GABRIEL PERI A CAVAILLON (84302) EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC POUR MISSION D'ASSISTER LA SOCIETE DEBITRICE DANS TOUS SES ACTES DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 31.2 DE LA LOI DU 25.01.1985. A FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS AU 06.01.1994 A COMPTER DU 19.07.1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 413 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 367 859.48 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).