Entreprise : SCI DES TROIS RENARDS - SIREN 340 432 343
Identité
(Entreprise radiée le 07/06/2024)
Dénomination
SCI DES TROIS RENARDS
SIREN (siège)
340 432 343
Date d'immatriculation au RNE
04/03/1987
Date de fin de la personne morale
03/03/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
13 RUE DES MARRONNIERS 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELOUIS BRUNO , MARIE , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1986
Siret
34043234300010
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
18 RUE DE BELGIQUE
69160 , TASSIN-LA-DEMI-LUNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1986
Siret
34043234300028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration de tous les biens immobiliers qui pourront lui appartenir
Adresse
13 RUE DES MARRONNIERS
69290 , SAINT-GENIS-LES-OLLIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).