Entreprise : SCM HUBERT BRUNEL PASCAL BONNEL - SIREN 340 375 997
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2022)
Dénomination
SCM HUBERT BRUNEL PASCAL BONNEL
SIREN (siège)
340 375 997
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1987
Date de fin de la personne morale
11/03/2037
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
7774.9 EUR
Adresse du siège
RUE DES MOULINS 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNEL HUBERT , GILLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
La Capelle-les-Boulogne
Nom, Prénom(s)
BONNEL PASCAL , HENRI , ALBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Maninghen henné
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/04/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
34037599700012
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
208 RTE DE SAINT OMER
62280 , SAINT-MARTIN-BOULOGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
34037599700020
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute
Adresse
RUE place Jean Moulin- Rés Clos Saint-Georges
62280 , Saint-Martin-Boulogne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15298
Date d'ajout
09/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 14/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
699
Date d'ajout
19/01/2022
Description
Date de début d'activité: 01/01/1987
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/01/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/12/2021 liquidateur : BONNEL Pascal, siège de la liquidation : 105 Rue de la Mare 62250 Maninghen-Henne parution de la publicité légale : La Croix du Nord paru le 28/01/2022
Numéro d'observation
699
Date d'ajout
19/01/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2021 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).