Entreprise : CUMA DE LA VALLEE DE L'OUST - SIREN 340 236 272
Identité
Dénomination
CUMA DE LA VALLEE DE L'OUST
SIREN (siège)
340 236 272
Date d'immatriculation au RNE
18/02/1987
Début d’activité
01/01/1987
Date de fin de la personne morale
17/02/2037
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Celle prévue à l'objet social
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
4329.55 EUR
Adresse du siège
BOURG 56200 LES FOUGERETS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANCOUET PATRICE , ROGER , PIERRE , JOSEPH , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Les Fougerets
Nom, Prénom(s)
GUILLEMOT JEAN-MARC , JOSEPH , LOUIS , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Glénac
Nom, Prénom(s)
NOEL JEAN-LUC , ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Cournon
Nom, Prénom(s)
SALOUX JULIEN , ROGER , JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Les Fougerêts
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
34023627200019
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Celle prévue à l'objet social
Autres Activités
Celle prévue à l'objet social
Adresse
BOURG
56200 , LES FOUGERETS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1189
Date d'ajout
13/02/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/12/2019 : Partant : DANILO Rémi, Alain, Jean, Marie, Trésorier Nouveau : GUILLEMOT Jean-Marc, Joseph, Louis, Marie, Trésorier Modifié : CANCOUET Eugène, Président, 13 Le bréland, 56200 Glénac Modifié : SALOUX Julien, Vice Président, Les rues Devoux, 56200 Les Fougerets Modifié : CANCOUET Patrice, Secrétaire, La Chenaie, 56200 Les Fougerets
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MONTANT MINIMUM : 3 247.16 EUROS.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 28 400.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 329.55 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).