Entreprise : SCI LA POLICLINIQUE - SIREN 340 134 659
Identité
Dénomination
SCI LA POLICLINIQUE
SIREN (siège)
340 134 659
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1987
Début d’activité
01/02/1987
Date de fin de la personne morale
11/02/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Location de locaux.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
67824 EUR
Adresse du siège
101 RUE DU FAUCIGNY 74700 SALLANCHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAILLY-MARCHAND SYLVIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
BAKES JEROME , NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
BESIN JEAN-FRANCOIS , MARC , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
COMTE ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Marignier
Nom, Prénom(s)
FUHRER CAROLE
Nom d'usage
BARBICHE FUHRER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
GHEUNG PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Veyrier-du-Lac
Nom, Prénom(s)
GRUZ LAURENCE , MARIE
Nom d'usage
CONSCIENCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
KITTLER CATHERINE
Nom d'usage
VERJUS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Saint-Gervais-les-Bains
Nom, Prénom(s)
MOIRANT CYRILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Saint-Sigismond
Nom, Prénom(s)
MUGNIER NADINE , SARAH , NOELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Saint-Gervais-les-Bains
Nom, Prénom(s)
STROHL FLORENCE
Nom d'usage
BARAULT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
VERJUS GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Saint-Gervais-les-Bains
Nom, Prénom(s)
VINCENT ARIELE
Nom d'usage
KOCH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Ayse
Nom, Prénom(s)
ZILBER DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Annecy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1987
Siret
34013465900010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LOCATION DE LOCAUX
Autres Activités
LOCATION DE LOCAUX
Adresse
101 RUE DU FAUCIGNY
74700 , SALLANCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/001014
Date d'ajout
23/03/2007
Description
Modification autre NOUVELLE NUMEROTATION DU SIEGE ET ETS PRINCIPAL : 101 RUE DU FAUCIGNY 74700 SALLANCHES ANCIENNE : 9 RUE DU FAUCIGNY 74700 SALLANCHES. MR RABATTU DOMINIQUE DOMINIQUE GERANT EST MAINTENU MAIS IL N'EST PLUS QUE ASSOCIE. JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 2 FEVRIER 2007 date d'effet : 20/06/2006
Numéro d'observation
F91/002503
Date d'ajout
24/09/1991
Description
Changement de gérant DEPART D'UN COGERANT : REYT EMILE, REMPLACE PAR VERJUS GILLES A COMPTER DU 13/06/91
Numéro d'observation
F69/003152
Date d'ajout
19/10/1969
Description
Augmentation du capital ANCIEN CAPITAL 100 000 FRANCS NOUVEAU 113 550 FRANCS A COMPTER DU 23/11/98
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).