Entreprise : SCI CAROLE - SIREN 339 915 241
Identité
(Entreprise radiée le 17/12/2021)
Dénomination
SCI CAROLE
SIREN (siège)
339 915 241
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1987
Date de fin de la personne morale
22/01/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LD BELLECOMBE TARENTAISE 73260 GRAND-AIGUEBLANCHE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES EMPTES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUX-VOLLON-DAIGUE CAROLE
Qualité
Liquidateur, Associé unique (qui participe à l’activité EURL)
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1986
Siret
33991524100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE PAR ACHAT, ECHANGE OU APPORT EN STE DE TOUS BIENS ET DROITS IM- MOBILIERS, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL OU LOCATION DESDITS BIENS
Adresse
LD Les Emptes
73260 , Aigueblanche - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bellecombe-en-Tarentaise
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/12/2021
Description
Dissolution à compter du 19/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19/12/2019, liquidateur : ROUX-VOLLON-DAIGUE Carole, siège de la liquidation : Les Emptes Bellecombe-en-Tarentaise 73260 GRAND AIGUEBLANCHE, parution de la publicité légale : L'Hebdo des Savoie paru le 23/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23707
Date d'ajout
17/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 14/01/2020.
Numéro d'observation
15655
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: Les Emptes Bellecombe-en-Tarentaise 73260 Aigueblanche, Nouvelle adresse: Les Emptes Bellecombe-en-Tarentaise 73260 GRAND AIGUEBLANCHE. Etablissement principal - Ancienne adresse: Les Emptes Bellecombe-en-Tarentaise 73260 Aigueblanche, Nouvelle adresse: Les Emptes Bellecombe-en-Tarentaise 73260 GRAND AIGUEBLANCHE.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/01/1987
Description
Historique des observations depuis le 23/01/1987 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 20 le 23/01/1987 --- Publicité au Journal : L'ESSOR SAVOYARD --- Parution au Journal le 26/12/1986
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).