Entreprise : SCI LAM - SIREN 339 780 082
Identité
Dénomination
SCI LAM
SIREN (siège)
339 780 082
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1987
Début d’activité
11/08/1986
Date de fin de la personne morale
14/01/2037
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
ACQUISITION ADMINISTRATION LOCATION GESTION DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS OU VALEURS MOBILIERES
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
160178.18 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU FOUR A CHAUX 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AH-LEUNG MARIE , EMILIE
Nom d'usage
LAM-WAN-SHUM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
AH-PINE GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
CHEUNG MARY
Nom d'usage
LAM-WAN-SHUM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
LAM-WAN-SHUM ALFRED
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
LAM-WAN-SHUM LEON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
LAM-WAN-SHUM SABRINA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
LAM-WAN-SHUM ISABELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
LAM-WAN-SHUM SANDRINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
LAM-WAN-SHUM LAURENT , ALFRED
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
YEUNG-DING-YEUN JACQUELINE , MONIQUE , ANDREE
Nom d'usage
AH-PINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/08/1986
Siret
33978008200014
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ADMINISTRATION LOCATION GESTION DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS OU VALEURS MOBILIERES
Adresse
15 RUE DU FOUR A CHAUX
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2595
Date d'ajout
10/09/2008
Description
Modification dans l'intitulé de l'adresse (sans transfert) SUITE A UN NOUVEL ADRESSAGE DE LA MAIRIE : ANCIENNE MENTION 13 RUE FOUR A CHAUX 97410 SAINT PIERRE NOUVELLE MENTION : 15 RUE FOUR A CHAUX 97410 SAINT PIERRE Date d'effet : 17/12/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2593
Date d'ajout
10/09/2008
Description
Modification de la gérance DEMISSION DE MONSIEUR AH PINE GEORGES EN SA QUALITE DE GERANT, TOUT EN RESTANT ASSOCIE DANS LA SOCIETE REGULARISATION DES AUTRES ASSOCIES Date d'effet : 30/05/2007
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 050 700.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 160 178.18 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).