Entreprise : CINALU - SIREN 339 711 335
Identité
Dénomination
CINALU
SIREN (siège)
339 711 335
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1987
Date de fin de la personne morale
19/01/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
0000 AV DE LARRIEU 31000 TOULOUSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PRADAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DHUE PATRICK , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Pécy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/01/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1992
Siret
33971133500028
Code APE
284A
Code APRM
2550AZ - Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres
Adresse
0000 AV DE LARRIEU
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PRADAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/02/1998
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de FOIX statuant commercialement, DU 03/02/98 constatant la résolution du plan de la SARL CINALU, par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/11/1997
Description
Par jugement en date du 12/11/1997 le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a prononcé la liquidation judiciaire Liquidateur : ME VINCENEUX LILIANE 5 RUE DU PRIEURE 31000 TOULOUSE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/01/1987
Description
Historique des observations RCS : PUBLICITE CONSTITUTION:LA GAZETTE ARIEGEOISE A COMPTER DU 01.07.92 : TRANSFERT DU SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL A TOULOUSE (31094), AVENUE DE LARRIEU LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE EN ARIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cessation d'activité en date du 18/08/1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
STE DECLAREE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU TGI DE FOIX EN DATE DU 11.01.1989 M BONZOM,JUGE AU SIEGE,A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE. ME VILANOU DEMEURANT 4A ESPLANADE DE LA CONCORDE A LAVELANET A ETE NOMME EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE. ME BRENAC DEMEURANT 4A ESPLANADE DE LA CONCORDE A LAVELANET A ETE NOMME EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS. PAR JUGEMENT EN DATE DU 26.07.1990,LE TGI A COMPETENCE COMMERCIALE A: ARRETE LE PLAN DE CONTINUATION ET D'APUREMENT DU PASSIF PRESENTE PAR LA STE CINALU. FIXE LA DUREE DU PLAN DE REDRESSEMENT A 12 ANS DESIGNE ME VILANOU EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN MAINTENU ME BRENAC EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS PENDANT LE TEMPS NECESSAIRE A LA VERIFICATION DES CREANCES MAINTENU LE JUGE COMMISSAIRE EN SES FONCTIONS.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).