Entreprise : SCEA DES BOULETS - SIREN 339 693 202
Identité
Dénomination
SCEA DES BOULETS
SIREN (siège)
339 693 202
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1986
Début d’activité
12/12/1986
Date de fin de la personne morale
11/12/2085
Date de clôture
31/01
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Acquisition prise à bail exploitation de tous biens agricoles, soit directement soit par voie de fermage, vente et éventuellement Transformation des denrées produites sur l'exploitation, toute production hors sol et tous travaux agricoles effectués pour le compte d'autrui et toutes opérations dans ce but.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
126228 EUR
Adresse du siège
LD LES BOULETS 41160 FRETEVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELLE ARNAUD , MICHEL , ROGER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1983
Commune de résidence
Fréteval
Dénomination
ARMAPEL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Fréteval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/12/1986
Siret
33969320200014
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Acquisition prise à bail exploitation de tous biens agricoles, soit directement soit par voie de fermage, vente et éventuellement Transformation des denrées produites sur l'exploitation, toute production hors sol et tous travaux agricoles effectués pour le compte d'autrui et toutes opérations dans ce but.
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD LES BOULETS
41160 , FRETEVAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1081
Date d'ajout
06/03/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 29/12/2014 : Partant : PELLE Christine Jeanne-Marie, Associé Nouveau : GUIGNARD Nathalie, associé Nouveau : JULLIAND Estelle, associé Modification relative aux associés à compter du 20/01/2015 : Partant : GUIGNARD Nathalie, associé Partant : JULLIAND Estelle, associé Nouveau : ARMAPEL (SC), Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6305
Date d'ajout
30/12/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2011 : Changement de qualité : PELLE Christine Jeanne-Marie, Gérant associé devient Associé
Numéro d'observation
2336
Date d'ajout
04/05/2009
Description
Réduction de capital à compter du 20/12/2008 Ancien : 182 938,82 EUR Nouveau : 126 228 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/12/2008 : Partant : PELLE Jean-Louis Rêné Victorien, Co-Gérant Nouveau : PELLÉ Arnaud Michel Roger, Gérant associé à compter du 01/01/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).