Entreprise : SA DU GOLF DE BUSSY SAINT GEORGES - SIREN 339 601 460
Identité
Dénomination
SA DU GOLF DE BUSSY SAINT GEORGES
SIREN (siège)
339 601 460
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1986
Début d’activité
01/11/1986
Date de fin de la personne morale
02/12/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
acquisition gestion exploitation d'équipements sportifs tels que parcours de golf piscine tennis exploitation directe ou indirecte de toute activité de restau- ration bar.
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Capital social
2919226 EUR
Adresse du siège
PRO DES GOLFEURS 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAHED HEDI
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHILEWSKI ALAIN , EDMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Bussy-Saint-Georges
Nom, Prénom(s)
COGET SYLVIE , THERESE , MARIE
Nom d'usage
DUPUIT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Bussy Saint Georges
Nom, Prénom(s)
CROCHETON BERTRAND
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Saint-Mandé
Nom, Prénom(s)
GUAZZELLI CLAUDE , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Noisy le Grand
Nom, Prénom(s)
LAUTIER GUY , LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LUC HENRI , MARCEL
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Rosny Sous Bois
Nom, Prénom(s)
PEREZ PABLO , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROSELLO FLORENT , PIERRE-FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Saint Maur des Fosses
Nom, Prénom(s)
TORRES ALAIN , NORBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VIGNOT ERIC
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Mitry Mory
Dénomination
HARL LEFORT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Champigny-sur-Marne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1986
Siret
33960146000035
Nom commercial
GOLF DE BUSSY SAINT GEORGES
Enseigne
LES TERASSES DU GOLF
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
acquisition gestion exploitation d'équipements sportifs tels que parcours de golf piscine tennis exploitation directe ou indirecte de toute activité de restau- ration bar.
Adresse
PRO DES GOLFEURS
77600 , BUSSY-SAINT-GEORGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/11/1988
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE 3 DECEMBRE 1986, PUBLIE DANS LES AFFICHES PARISIENNES DU 10 NOVEMBR E 1986 ANCIEN SIEGE AU 25 RUE FRANCOIS 1ER 75008 P ARIS TRANSFERE EN DATE DU 25/06/1988, PUBLIE DANS LA REPUBLIQUE DE SEINE ET MARNE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé Prom enade des Golfeurs Club House Golf de Bussy Saint 77600 Bussy-Saint-Georges : Observation depuis le 15/11/1988 : MODIF DU 05/01/1996 : PARTIE DE FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION ET BAR CONFIE EN LOCA TION GERANCE A LA SARL L'OULETTE A COMPTER DU 05/1 2/1995 ET JUSQU'AU 04.12.2001 ET RENOUVELABLE ENSU ITE PAR TACITE RECONDUCTION. -MODIF DU 24/02/1997 : FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE A L'OULETTE ET NOUVELLE MISE EN LOCATION GERANCE (PARTIE DE R ESTAURATION BAR) A LA SARL GERARD GUILLOT A COMPTE R DU 01/02/1997 -MODIF DU 06/07/1998 : FIN DE LA M ISE EN GERANCE MANDAT A ME GERARD GUILLOT ET NOUVE LLE MISE EN LOCATION GERANCE A LA SOCIETE HOTELIER E PARIS EST A COMPTER DU 28/04/1998 (BAR RESTAURAN T). -MODIFICATION DU 29.11.1999 : PARTIE DU "RESTA URANT, BAR" UNIQUEMENT MIS EN LOCATION GERANCE A L A SARL LE RESTAURANT DU GOLF CLUB DE BUSSY 61 RUE JACQUARD 77400 LAGNY S/MARNE A COMPTER DU 01.11.19 99. -MODIF DU 13/03/2000: FIN DE LA LOCATION A LA STE HOTELIERE PARIS EST ET RECTIFICATION DE LA MIS E EN LOCATION GERANCE A LA SARL LE RESTAURANT DU G OLF CLUB DE BUSSY FAITE LE 29.11.1999 IL S'AGIT DE LA TOTALITE DU FONDS QUI EST CONFIE EN LOCATION G ERANCE. Mention du 29/07/2003 : FONDS DE COMMERCE DE FOURNITURES ET MATERIEL DE GOLF CONFIE EN LOCAT ION GERANCE A LA SOCIETE MICHEL GOLF CLUB (MGC) 43 3103603 RCS MELUN A COMPTER DU 01.12.2002. Mention du 10/11/2003 : - RESILIATION DU CONTRAT DE LOCAT ION GERANCE CONSENTI A LA STE MICHEL GOLF CLUB LE 31.05.03.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).