Entreprise : GAEC CHIRON FRERES - SIREN 339 599 607
Identité
Dénomination
GAEC CHIRON FRERES
SIREN (siège)
339 599 607
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1986
Début d’activité
01/01/1987
Date de fin de la personne morale
30/12/2085
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation agricole - arboriculture
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
176840.86 EUR
Adresse du siège
L'EPINAY 49110 MAUGES-SUR-LOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BEAUSSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHIRON JEAN-NOEL , MARIE , REMY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Mauges sur Loire
Nom, Prénom(s)
CHIRON PHILIPPE , MARIE , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Mauges sur Loire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
33959960700019
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole - arboriculture
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de fruits à pépins et à noyau,Élevage de vaches laitières
Adresse
L'EPINAY
49110 , MAUGES-SUR-LOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BEAUSSE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2020
Siret
33959960700027
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
production et vente d'énergie photovoltaïque
Autres Activités
production et vente d'énergie photovoltaïque
Adresse
LA BLANCHARDIERE
49110 , MAUGES-SUR-LOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOTZ EN MAUGES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6707
Date d'ajout
23/10/1996
Description
CESSIONS DE PARTS SOCIALES AGREMENT DES CESSIONS DE PARTS SOCIALES NOMINATION DE MR CHIRON PHILIPPE EN QUALITE DE GERANT AU 1ER OCTOBRE 1996 DEMISSION DE MR ANDRE CHIRON ET DE MME DANIELE BRELET EPOUSE CHIRON DE LEUR FONCTION DE GERANT AU 30 SEPTEMBRE 1996 MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).