Entreprise : CONCORDE CONSTRUCTION - SIREN 339 535 254
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2021)
Dénomination
CONCORDE CONSTRUCTION
SIREN (siège)
339 535 254
Date d'immatriculation au RNE
09/12/1986
Date de fin de la personne morale
08/12/2085
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société coopérative ouvrière de production (SCOP) à responsabilité limitée
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA CONCORDE 36130 DEOLS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLET PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
CHATEAUROUX
Nom, Prénom(s)
SAINSON BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
CHATEAUROUX
Nom, Prénom(s)
DROUBAY JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CHATEAUROUX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/06/1992
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/12/1986
Siret
33953525400017
Origine du fonds
Création
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
Adresse
RUE RUE DE LA CONCORDE
36130 , DEOLS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2089
Date d'ajout
28/04/2021
Description
REGULARISATION Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1908
Date d'ajout
03/06/1994
Description
EN DATE DU 01/06/1994, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERTIONS DE LA SOCIETE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF
Numéro d'observation
1486
Date d'ajout
22/06/1992
Description
EN DATE DU 17/06/1992, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE A CONFIRME M LACALMONTIE COMME JUGE-COMMISSAIRE, A NOMME MAITRE PERES COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR ET A MAINTENU AU 20/05/1992, LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
1342
Date d'ajout
09/06/1992
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 27/05/1992, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE A NOMME M LACALMONTIE COMME JUGE COMMISSAIRE, ME PERES REPRESENTANT DES CREANCIERS DRT A CHATEAUROUX - 33, RUE DE LA POSTE AU 20/05/1992, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
1195
Date d'ajout
22/05/1992
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 23/05/1992
Numéro d'observation
2447
Date d'ajout
11/12/1990
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 30/06/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION SARL A CAPITAL VARIA
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).