Entreprise : CABALERO - SIREN 339 496 713
Identité
Dénomination
CABALERO
SIREN (siège)
339 496 713
Date d'immatriculation au RNE
27/11/1986
Date de fin de la personne morale
26/11/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
PORT LA ROYALE MARIGOT 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN CHRISTINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
LAINE YANNICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Saint-Martin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/04/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1986
Siret
33949671300019
Code APE
524Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'EXLOITATION DE TOUS FONDS DE COMMERCE DE PRET A PORTER, CHAUSSURES, MAROQUINERIE, ARTICLES DE PARIS
Adresse
Marina Royale
97150 , Saint-Martin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Marigot
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1672
Date d'ajout
18/09/1992
Description
Augmentation du capitalANCIEN CAPITAL : 50.000 FRS NOUVEAU CAPITAL : 500.000 FRS A COMPTER DU 02/04/92
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
54
Date d'ajout
22/05/1989
Description
Changement de gérantNOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT : - MR. ZAHRA ANDRE JEAN NE LE 21.01.41 A ALGER (ALGERIE) DEMEURANT ROUTE DE SAINT-LOUIS,"VILLA PRINDELL" 97150 SAINT/MARTIN, EN REMPLACEMENT DE Mmes LAINE & MARTIN, DEMISSIONNAIRES. A COMPTER DU 21/12/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- DEPOT D'ACTES DE CESSION DE PARTS SOCIALES A Mme PIOT ENREGISTRE LE 05.03.87 - DEPOT D'ACTES DE CESSION DE PARTS SOCIALES : Mr. JACQUES RUC CEDE A MR. ANDRE ZAHRA 84 PARTS - Mme PATRICIA FIOT CEDE A Mr ANDRE ZAHRA 166 PARTS - ENREGISTRE AU GREFFE LE 31.05.89 - DEPOT D'ACTES DE CESSION DE PARTS SOCIALES : Mme ZAHRA NEE MARTIN CHRISTINE CEDE A Mlle ZAHRA NATHALIE 166 PARTS - ENREGISTRE AU GREFFE LE 31.05.89 - DEPOT D'ACTES DE CESSION DE PARTS SOCIALES : Mme YANNICK LAINE CEDE A Mr. ANDRE JEAN ZAHRA 84 PARTS -ENREGISTRE AU GREFFE LE 31.05.89. - JUGEMENT DU 18.09.91 : REDRESSEMENT JUDICIAIRE : NOMINATION DE - MR PAUVERT : JUGE COMMISSAIRE ET MME RAVISE-BES : REPRESENTANT DES CREANCIERS - JUGEMENT DU 20.11.91 : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR : - LA SCP DE SARCUS JUGEMENT EN DATE DU 11.03.92 PROLONGEANT DE SIX MOIS LA PROCEDURE DE R.J JUGEMENT DU 23.09.92 PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE REDRESSEMENTS JUDICIAIRE ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE PAR LA SCP DE SARCUS FIN DU FONDS DE COMMERCE DE LA SARL CABALERO MAINTIENT MONSIEUR PAUVERT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE DESIGNE LA SCP DE SARCUS COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ORDONNE L'EXECUTION PROVISOIRE. PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SARL CABALERO LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).