Entreprise : COTRAFIM - SIREN 339 494 593
Identité
Dénomination
COTRAFIM
SIREN (siège)
339 494 593
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1986
Date de fin de la personne morale
16/12/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
163272.9 EUR
Adresse du siège
5 RUE DU DOCTEUR LAURENT 75013 PARIS 13 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABISROR JOEL
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SITBON JOELLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Fontenay Sous Bois
Nom, Prénom(s)
ABISROR ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VINCENT ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Miribel
Nom, Prénom(s)
ABISROR YAICH ORLY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/03/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/12/1986
Siret
33949459300017
Nom commercial
"COTRAFIM"
Enseigne
COTRAFIM
Code APE
703A
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACTIVITE DE MARCHANDS DE BIENS. TRANSACTION SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE ASSISTANCE COMMERCIALE
Adresse
5 RUE DU DOCTEUR LAURENT
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1986B1434529
Date d'ajout
21/01/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 21/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
27/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27/02/2018 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. Jacques Monchablon Juge Commissaire, SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre, liquidateur.
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
05/06/2007
Description
RADIATION D'OFFICE : ARTICLE 42 DU DECRET 84-406 DU 30 MAI 1984 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF PAR JUGEMENT DU : 31.05.2007
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
21/06/2006
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 19.06.2006 NOMMANT SELARL MB EN LA PERSONNE DE ME CORRE 58 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR PRECEDEMMENT DESIGNE
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
19850
Date d'ajout
27/03/1998
Description
JUGEMENT DU 26.03.98. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 981380, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 26.09.96, JUGE COMMISSAIRE: M.GALLET, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M.LORIEAU,LIQUIDATEUR ME BOISSET 58 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS, DELAI DE DECLARATION DES CREANCES : 2 MOIS A COMPTER DELA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
18043
Date d'ajout
18/03/1998
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 17.03.98.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
28/10/1994
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :29 OCTOBRE 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).