Entreprise : DE LA GOHARDIERE - SIREN 339 443 731
Identité
Dénomination
DE LA GOHARDIERE
SIREN (siège)
339 443 731
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1986
Début d’activité
01/11/1986
Date de fin de la personne morale
16/12/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété jouissance Amdinistration par bail ou mise valeur directe de biens immobiliers agricoles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital minimum
202500 EUR
Adresse du siège
LA GOHARDIERE 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOIEZIE MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
DOIEZIE RENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1986
Siret
33944373100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété jouissance Amdinistration par bail ou mise valeur directe de biens immobiliers agricoles
Autres Activités
Propriété jouissance Amdinistration par bail ou mise valeur directe de biens immobiliers agricoles
Adresse
LA GOHARDIERE
49110 , MONTREVAULT-SUR-EVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3858
Date d'ajout
30/05/2003
Description
DEMISSION DE MR FOULONNEAU JEAN PIERRE EN QUALITE DE CO GERANT Date d'effet : 31/03/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
141
Date d'ajout
30/12/1998
Description
RETRAIT DE MME THERESE DOIEZIE DU GROUPEMENT DEMISSION FONCTIONS DE CO-GERANTE A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1998 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 1ER JANVIER 1999 ANCIEN CAPITAL : 1 200 000 F NOUVEAU CAPITAL : 1 350 000 F AGREMENT DE MR FOULONNEAU JEAN-PIERRE EN QUALITE D'ASSOCIE ET NOMINATION EN QUALITE DE CO-GERANT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1999 PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 59 ANS POUR LA PORTER DE 40 ANS A 99 ANS A COMPTER DU 17 DECEMBRE 1986
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
montant minimum : 1500 e
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).