Entreprise : CEVENNES BOIS SCIAGE - SIREN 339 443 327
Identité
Dénomination
CEVENNES BOIS SCIAGE
SIREN (siège)
339 443 327
Date d'immatriculation au RNE
15/12/1986
Date de fin de la personne morale
14/12/2085
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
48110 SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STE CROIX VALLEE FRANCAISE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FROURNIER RAYMOND
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
MARVEJOLS
Nom, Prénom(s)
TREBUCHON MAURICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
PAQUET SIMONE
Nom d'usage
GRAVIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1986
Siret
33944332700012
Code APE
201A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
EXPLOITATION FORESTIRE, SCIAGE, VENTE DE TOUS PRODUITS DU BOIS, ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES OU FINANCIERES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTE- MENT A L'OBJET SOCIAL OU SUSCEPTIBLES D'EN FACILITER L'EXTENSION OU LE DEVELOPPEMENT
Adresse
48110 , SAINTE CROIX VALLEE FRANCAISE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STE CROIX VALLEE FRANCAISE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48
Date d'ajout
26/01/2005
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession Jugement du 01/12/2004 du Tribunal de Grande Instance de Mende (48), ayant compétence en matière commerciale prononcant la clôture des opérations de cession Date d'effet : 01/12/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
646
Date d'ajout
28/09/1993
Description
VENTE DU FONDS DE COMMERCE A LA SARL SCIERIE CEVENOLE ROQUIER FABRE (92B94) B 389403049 A COMPTER DU 15 OCTOBRE 1992 DE CE FAIT LA SOCIETE RESTE IMMATRICULEE SANS ACTIVITE
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
19/01/1993
Description
JUGEMENT EN DATE DU 14 OCTOBRE 1992 DU TGI DE MENDE, STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE ARRETANT LE PLAN PORTANT CESSION DE LA STE AU PRODIT DE MRS ROQUIER ET FABRE, DEMEURANT 48110 STE CROIX VALLEE FRANCAISE
Numéro d'observation
739
Date d'ajout
12/10/1989
Description
JUGEMENT EN DATE DU 09 AOUT 1989, DU TGI DE MENDE, STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE, ARRETANT LE PLAN PORTANT CESSION DES ACTIFS DE LA STE A M. RAYMOND FOURNIER (ME BLANC, 38 BIS, AVENUE A. RODAT 12000 RODEZ A ETE DESIGNE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN)
Numéro d'observation
643
Date d'ajout
19/09/1988
Description
JUGEMENT EN DATE DU 13 JUILLET 1988 DDU TGI DE MENDE, STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE, PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).