Entreprise : SARL NOVASCRIPT - SIREN 339 413 791
Identité
(Entreprise radiée le 10/01/2005)
Dénomination
SARL NOVASCRIPT
SIREN (siège)
339 413 791
Date d'immatriculation au RNE
03/11/1987
Date de fin de la personne morale
02/11/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
5 RUE DE FIVES 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 193
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE MEULEMEESTER ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Wattignies
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2000
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1995
Siret
33941379100031
Code APE
516G
Adresse
5 RUE DE FIVES
59650 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 193
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2007
Description
Attention : le 01/01/2007, le greffe du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a transféré au greffe du Tribunal de commerce de Lille les dossiers d'immatriculation concernant la ville de Villeneuve d'Ascq (D n° 88-38 du 13 janvier 1988).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/01/2005
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/11/1987
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A COMPMTER DU 18/5/87 SON SIEGE SOCIAL DE LILLE 8, RUE DE LA PLAINE ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE LILLE LE 12/12/86 ET PUBLIE DANS LA CROIX DU NORD MAGAZI NE DU 7/11/1986 TRANSFERT :DEPOT AU GREFFE DE LILL E LE 14/10/1987 ET DE ROUBAIX-TOURCOING DU 3/11/19 87 PUBLIE DANS LA CROIX DU NORD MAGAZINE DU 29/5/1 987ù MODIFICATION DU 21/12/1998 : CESSION PARTIELL E DE FONDS DE COMMERCE A MR JACQUES DUJARDIN 10 RU E ALSACE RESIDENCE AMERICA IIB 59370 MONS EN BAROE UL JOUISSANCE AU 1/11/1997 MODIFICATION DU 28/03/2 000 : VENTE PARTIELLE D'UN FONDS DE COMMERCE DE FO RMATION, DE VENTE DE MATERIEL ET FOURNITURES INFOR MATIQUES LIES AUX ARTS GRAPHIQUES, DE SERVICES TEC HNIQUES A LA SOCIETE SETRA GRAPHIQUE 12 RUE DE CAN NES 59000 LILLE, RCS B 403 261 266, A COMPTER DU 1 /02/2000 Mention du 15/12/2004 : DISSOLUTION SANS LIQUIDATION. TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOIN E A L'ASSOCIE UNIQUE SAS HOLDING GESTION NORD COMM UNICATION 7 RUE DE FIVES VILLENEUVE D'ASCQ RCS B 3 39 413 791 EN DATE DU 10/11/2004 AVEC EFFET RETROA CTIF FISCAL ET COMPTABLE AU 1/1/2004
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 10/11/2004. - Sort du fonds : Repris par associé unique.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).