Entreprise : SOC PROVENCALE CHAUDRONNERIE INDUSTRILLE - SIREN 339 327 868
Identité
Dénomination
SOC PROVENCALE CHAUDRONNERIE INDUSTRILLE
Sigle
SPCI
SIREN (siège)
339 327 868
Date d'immatriculation au RNE
27/11/1986
Date de fin de la personne morale
26/11/2085
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
AV DE SAINT MENET 13011 MARSEILLE 11 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA VALENTINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAULAIME HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
BASTIA
Nom, Prénom(s)
AZOULAY JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
DUBUISSON PIERRE ROLAND FERNAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
Gémenos
Nom, Prénom(s)
CORTIER HENRIETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
ISAAC DOGNIN JEAN MICHEL MARIE LOUIS JOSEPH
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BEAUD HUIN ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Roquevaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/10/1986
Siret
33932786800016
Nom commercial
SPCI
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Sans activité
Adresse
AV
13011 , MARSEILLE 11 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA VALENTINE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
80738
Date d'ajout
22/02/2017
Description
Pli Non Distribuable Sur constatation du greffier suite à la relance pour le dépôt des documents comptables annuels
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39925
Date d'ajout
19/04/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS En date du 13/02/2007 , Désignant la SELARL FHB en la personne de Me FACQUES 22 Avenue Victoria 75001 PARIS En remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
13202
Date d'ajout
03/02/2005
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, par jugement en date du 17/01/2005, a prorogé la durée du plan et la mission de Me FACQUES, en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan, jusqu'à la reddition de ses comptes et au plus tard le 31/12/2006 ;
Numéro d'observation
6660
Date d'ajout
08/06/2004
Description
Par jugement en date du 10/05/2004, le Tribunal de Commerce de PARIS a nommé la SELAFA en la personne de Me PENET-WEILLER en qualité de Représentant des Créanciers en remplacement de Me PENET-WEILLER ;
Numéro d'observation
9434
Date d'ajout
29/01/2003
Description
Par jugement en date du 17/12/2002, le Tribunal de Commerce de PARIS a prorogé pendant DEUX ANNEES, soit jusqu'au 31/12/2004, la durée du plan et la mission de Me FALQUES en qualité d'Administrateur et de Commissaire à l'exécution du plan ;
Numéro d'observation
86407
Date d'ajout
18/02/2002
Description
Par jugement en date du 08/01/2002 le tribunal de commerce de Paris prorogé jusqu'au 31/12/2002 la durée du plan et la mission de me Facques en qualité d'administrateur et de commissaire à L'' exécution du plan
Numéro d'observation
1917
Date d'ajout
21/01/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 21/01/2002 nommant M. Espinet juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
81158
Date d'ajout
02/03/2001
Description
Par jugement en date du 04/01/2001 le tribunal de commerce de Paris prorogé jusqu'au 31/12/2001 la durée du plan et la mission de me Facques en qualité d'administrateur et de commissaire à L'' exécution du plan
Numéro d'observation
71955
Date d'ajout
29/02/2000
Description
Par jugement en date du 18/01/2000 le tribunal de commerce de Paris prorogé jusqu'au 31/12/2000 la durée du plan et la mission de me Facques en qualité d'administrateur et de commissaire à l'Exution du plan
Numéro d'observation
7763
Date d'ajout
05/05/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 05/05/1999 nommant m. milliard juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
61141
Date d'ajout
18/03/1999
Description
Par jugement en date du 12/01/1999 le tribunal de commerce de Paris prorogé jusqu au 31 décembre 1999 la durée du plan et la mission de me Facques en qualité d administrateur et de commissaire à l exécution du plan
Numéro d'observation
45390
Date d'ajout
11/12/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris a prononcé en date du 12/11/1997 , le report de la date de cessation des paiements au 30/09/1993
Numéro d'observation
38824
Date d'ajout
30/04/1997
Description
Le tribunal de commerce de Paris par jugement en date du 05/02/1997 prorogé la durée du plan et la mission de me Facques en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan
Numéro d'observation
20371
Date d'ajout
05/06/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31/01/1995 modifiant le plan de cession
Numéro d'observation
20370
Date d'ajout
05/06/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15/06/1994 , arrêtant le plan de cession au profit de Entrepose Montalev, Delattre Levivier, Cie française Eiffel, Game ingénierie, Alphatem et Dietsmann, Ctm, Foselev , désigne Les Stes Sus-nommees comme tenu d'exécuter le plan . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me Facques 22 avenue Victoria 75001 Paris , durée du plan 6 mois , maintient représentant des créanciers Me Penet-weiller 39 Bd Beaumarchais 75003 Paris joint les procédures et décide la confusion des patrimoines de sa Sartec-sa Sarctec Industries-spci-berthy Cemse-spcmi-- sa Artesys
Numéro d'observation
20372
Date d'ajout
05/06/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 02/04/1996 modifiant le plan de cession À Proroge jusqu'au 31/12/1996 la durée du plan et la mission de maître Facques en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article 67 de la loi du 25.01.85 et à proroge jusqu'au 31.12.96 la mission de me Facques comme administrateur avec pouvoirs nécessaires à la mise en ¿uvre des plans
Numéro d'observation
16100
Date d'ajout
27/06/1994
Description
Par jugement en date du 03.05.94 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire (régime général) fixe la date de cessation des paiements au : 02.05.94 et a nommé en qualité de représentant des créanciers : maître Penet Weiller - 39 Bd Beaumarchais 75003 Paris maître Michel Astier 1 rue roux de brignoles et nomme en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion : maître Facques 22 avenue Victoria 75001 Paris
Numéro d'observation
15193
Date d'ajout
23/12/1992
Description
Par jugement en date du 17.12.92 le tribunal de commerce de Marseille a modifié le plan de continuation commissaire à l exécution du plan : me Emmanuel Douhaire 58 cours pierre Puget 13006 Marseille
Numéro d'observation
11916
Date d'ajout
30/12/1991
Description
Par jugement en date du 30.12.91 le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de continuation et a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan : me Emmanuel Douhaire 58 cours pierre Puget 13006 Marseille
Numéro d'observation
10133
Date d'ajout
10/09/1991
Description
Par jugement en date du 09.09.91 le tribunal de commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de : six mois
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/03/1989
Description
Par jugement en date du 22 mars 1989 le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire et a désigné me Zucchi 68 rue paradis 13006 Marseille en qualité de représentant des créanciers à compter du 22.03.89
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).