Entreprise : SUN COUNTRY IMMOBILIER - SIREN 339 227 373
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2022)
Dénomination
SUN COUNTRY IMMOBILIER
SIREN (siège)
339 227 373
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1992
Date de fin de la personne morale
24/05/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
1 AV PASTEUR 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REITER ROGER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
AIX EN PROVENCE
Nom, Prénom(s)
POUZOL BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
SENAS
Nom, Prénom(s)
BOYER JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MARSEILLE
Nom, Prénom(s)
BAGARRI JEAN-MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
MALLEMORT
Nom, Prénom(s)
BUCHHEISTER JEAN-PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
AIX EN PROVENCE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/05/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/1987
Siret
33922737300026
Code APE
703A
Adresse
8 AV JOLIOT CURIE
13370 , MALLEMORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/03/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/05/1992
Siret
33922737300034
Nom commercial
SUN COUNTRY IMMOBILIER
Origine du fonds
Création
Activité principale
TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES OU FONDS DE COMMERCE, MARCHAND DE BIENS, PROMOTION, CONSTRUCTION
Adresse
1 AV 1 AV. PASTEUR
13100 , AIX EN PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21025
Date d'ajout
21/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 21/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20559
Date d'ajout
01/07/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
3852
Date d'ajout
19/05/1993
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 19.03.93 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE (TITRE III) DE LA SOCIETE. MAINTIENT EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE : MR ARLAUD ET NOMME EN QUALITE DE LIQUIDATEUR : ME BRINGUIER 33 RUE DE LA REPUBLIQUE 13200 ARLES A COMPTER DU 19/03/93
Numéro d'observation
2178
Date d'ajout
17/03/1993
Description
Modification d'office PAR ORDONNANCE EN DATE DU 19.02.93 LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON ORDONNE LA PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE D'UN MOIS. A COMPTER DU 19.02.93
Numéro d'observation
1509
Date d'ajout
22/02/1993
Description
Modification d'office 15 JANVIER 1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON, STATUANT SUR ASSIGNATION, OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME S IMPLI FIE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ; DESIGNE EN QUALITE DE JUGE- COMMISSAIRE : MONSIEUR ARLAUD, JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : MONSIEUR MEUCCI, REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME BRINGUIER 33, RUE DE LA REPUBLIQUE 13200 ARLES ; FIXE PROVISOIREMENT AU 15 JANVIER 1993 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
=========================================================================== CETTE SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL DE DOMAINE SAINT PIERRE 8, AVENUE JOLIOT CURIE 13370 MALLEMORT OU ELLE AVAIT COMMENCE SON ACTIVITE EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1986. =========================================================================== LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).