Entreprise : PRE DE L ORME - SIREN 339 037 244
Identité
Dénomination
PRE DE L ORME
SIREN (siège)
339 037 244
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1986
Début d’activité
10/09/1986
Date de fin de la personne morale
20/10/2046
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Mise à disposition d'immeubles, d'ateliers, d'équipements destinés à la remise à l'entretien et à la réparation de matériels mise à disposition de matériels de machines et d'équipement agricoles et forestiers et de travaux d'aménagement rural, d'animaux, de personnel spécialisé et de moyens propres à assurer le développement des exploitations
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
1 RTE DE SAINT-LOUP 39120 CHEMIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARNIER VALENTINE , APOLLINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1998
Commune de résidence
Chemin
Nom, Prénom(s)
JEANNEAUX JEAN-CLAUDE , RAYMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Longwy-sur-le-Doubs
Nom, Prénom(s)
BESANCON DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Chemin
Nom, Prénom(s)
JEANNEAUX SYLVAIN , RENE , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Longwy-sur-le-Doubs
Dénomination
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée BOUFFAUT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chemin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/09/1986
Siret
33903724400011
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
1 RTE DE SAINT-LOUP
39120 , CHEMIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Lons Le Saunier.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/000861
Date d'ajout
30/04/2008
Description
Nomination ou modification de dirigeant(s) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/02/2008 : Nouveau : BESANCON Dominique, TRÉSORIER Changement de qualité : GARNIER Jean-Paul Marie André, PRÉSIDENT devient MEMBRE Changement de qualité : JEANNEAUX Jean-Claude Raymond, TRÉSORIER devient PRÉSIDENT date d'effet : 11/02/2008
Numéro d'observation
F03/000276
Date d'ajout
07/03/2003
Description
NOMINATION DE MR GARNIER JEAN-PAUL (VICE-PRESIDENT) EN QUALITE DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE MR JEANNEAUX MAURICE NOMINATION DE MR GATEFOSSEY PASCAL EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE MR GARNIER JEAN-PAUL NOMINATION DE MR JEANNEAUX JEAN-CLAUDE EN QUALITE DE SECRETAIRE ET TRESORIER EN REMPLACEMENT DE MR JEANNEAUX SERGE SUIVANT CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 MARS 1998 A COMPTER DU 12 MARS 1998 PROROGATION DE 20 ANS DE LA DUREE DE LA CUMA SUIVANT AGE DU 30 MARS 2001 A COMPTER DU 30 MARS 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 12 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 829.39 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).