Entreprise : ATELIERS DE FEGER - SIREN 338 902 885
Identité
Dénomination
ATELIERS DE FEGER
SIREN (siège)
338 902 885
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1986
Date de fin de la personne morale
21/10/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
ZA DE FEGER 33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z A DE FEGER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VOISIN SEBASTIEN
Nom d'usage
VOISIN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Baurech
Nom, Prénom(s)
VOISIN YANNICK , LIONEL
Nom d'usage
VOISIN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
SADIRAC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1986
Siret
33890288500015
Nom commercial
LES ATELIERS DE FEGER
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Atelier de menuiserie et agencement
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
Zone ARTISANLE FEGER
33360 , Camblanes-et-Meynac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z A DE FEGER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25821
Date d'ajout
08/04/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 04/04/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl Christophe Mandon . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 04/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
90216
Date d'ajout
21/07/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux prononce en date du 20/07/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00647 , date de cessation des paiements le 31/05/2016 , désigne liquidateur Selarl Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
22782
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
B2 2016-07-20 PRONONCIATION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2017-02-06 GREFFE T.C DE BORDEAUX GREFFE T.C DE BORDEAUX SELARL MANDON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).