Entreprise : SCI AN ERV VILI - SIREN 338 896 657
Identité
(Entreprise radiée le 28/02/2020)
Dénomination
SCI AN ERV VILI
SIREN (siège)
338 896 657
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1999
Date de fin de la personne morale
22/03/2066
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
LOMENER 56590 GROIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAZEE CLAUDE , LEON , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
Acigné
Nom, Prénom(s)
AUVRAY AURELIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
CAZEE SOLENE , ANNE
Nom d'usage
SCHUITEMAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Nom, Prénom(s)
TREUCHOT ANNICK , RENEE , ANDREE
Nom d'usage
CAZEE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
CAZEE SEVERINE , ANNE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1999
Siret
33889665700024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, exploitation, mise en valeur, vente, location, gestion de tous immeubles, droits immobiliers, réalisation de tous travaux d'amélioration et de toutes installations nouvelles, conformément à la destination de l'immeuble.
Adresse
Lomener
56590 , Groix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2819
Date d'ajout
28/02/2020
Description
Radiation du RCS le 28/02/2020 avec effet au 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2753
Date d'ajout
27/02/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2019. Liquidateur : CAZEE Séverine, Anne, ancien gérant. Le siège de la liquidation est fixé à : 41 rue Gabriel Péri 92300 Levallois-Perret. Journal d'annonces légales : LA GAZETTE DU MORBIHAN en date du 05/03/2020 Mise en sommeil de la société à compter du 31/12/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 4 000.00 FRF nouveau montant : 609.80 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).