Entreprise : R2R - SIREN 338 748 163
Identité
Dénomination
R2R
SIREN (siège)
338 748 163
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1986
Date de fin de la personne morale
24/09/2085
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3900000 EUR
Adresse du siège
MONTPLAISIR 38780 PONT-EVEQUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE BP 62
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PENNEQUIN JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
BAULAND, GLADEL & MARTINEZ
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
CCI CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/09/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1986
Siret
33874816300023
Code APE
2222Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication, transformation et commercialisation de matériels d'emballage
Adresse
MONTPLAISIR
38780 , PONT-EVEQUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE BP 62
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/07/2001
Siret
33874816300031
Adresse
8 RUE LOUIS LEYDIER
38780 , PONT-EVEQUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/015115
Date d'ajout
24/09/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 23/09/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/015142
Date d'ajout
24/09/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 23/09/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/000918
Date d'ajout
21/01/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 05/01/2016 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître BILLIOUD 1 Rue du Musée 38200 VIENNE en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F13/004291
Date d'ajout
04/06/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 04/06/2013 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire Liquidateur-judiciaire : Maître BILLIOUD J.M. 1 RUE DU MUSÉE 38200 VIENNE
Numéro d'observation
F13/002909
Date d'ajout
09/04/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 09/04/2013 prolongeant la période d'observation jusqu'au 09/07/2013, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F13/000282
Date d'ajout
09/01/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 09/01/2013 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître BILLIOUD J.M. 1 RUE DU MUSÉE 38200 VIENNE, Administrateur judiciaire : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES abréviation : AJP ou AJ PARTENAIRES rep. par Me SAPIN 174 RUE DE CRÉQUI 69003 LYON mission : assurer seul et entièrement l'administration de la société Date de cessation des paiements : 26/12/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).