Entreprise : UNION COOP AGRICOLE STOCK SUD OUEST - SIREN 338 650 245
Identité
Dénomination
UNION COOP AGRICOLE STOCK SUD OUEST
Sigle
USSO
SIREN (siège)
338 650 245
Date d'immatriculation au RNE
16/11/2000
Début d’activité
01/07/2000
Date de fin de la personne morale
15/11/2050
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Union de sociétés coopératives agricoles
Activités principales de l’objet social
UNION DE SERVICES DE COOPERATIVES AGRICOLES
Code APE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
Capital minimum
1215000 EUR
Adresse du siège
24 AV MARCEL DASSAULT 31500 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAVALIER EDOUARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Fourques
Dénomination
FEDERATION NATIONALE DE REVISION FNR REVICOOP
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Castanet-Tolosan
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
EURALIS CEREALES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lescar
Dénomination
ALLIANCE OCCITANE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Castelnaudary
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2000
Siret
33865024500057
Code APE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
UNION DE SERVICES DE COOPERATIVES AGRICOLES
Autres Activités
UNION DE SERVICES DE COOPERATIVES AGRICOLES
Adresse
24 AV MARCEL DASSAULT
31500 , TOULOUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 25802
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2017
Siret
33865024500073
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Services administratifs combinés de bureau
Adresse
LOUDES
11400 , CASTELNAUDARY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
19/01/1988
Siret
33865024500065
Code APE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Toutes opéraions de stockage conservation manutention transit de toutes céréales et produits agricoles
Autres Activités
Toutes opéraions de stockage conservation manutention transit de toutes céréales et produits agricoles
Adresse
3 CHEMIN DU CHAMP DE BOUSQUET
31150 , LESPINASSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/03/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
33865024500024
Code APE
631E
Adresse
20 AV HONORE SERRES
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2000
Siret
33865024500040
Code APE
631E
Adresse
26 AV DIDIER DAURAT
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/03/1995
Siret
33865024500032
Code APE
631E
Adresse
QUAI ALFRED DE VIAL
33530 , BASSENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Observation sur le capital : CAPITAL SOCIAL INITIAL : 1 215 000 F
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFERT DE SIEGE DE BASSENS (33530) QUAI VIAL A TOULOUSE (31030) TOULOUSE CX 4, 26 AVENUE DIER DAURAT _ LA STE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE _ 1/ CREATION GREFFE DE PARIS : 86 D 1806 D.D.E : 30/07/1986 D.A CONSTITUTIF, GREFFE DE PARIS LA VIE JUDICIAIRE DU 17/07/86 2/ TRANSFERT GREFFE DE TOULOUSE : 91 D 401 D.D.E GREFFE DE TOULOUSE : 01/01/1991 D.A : A3033 DU 24/04/91 LA GAZETTE DE TRIBUNAUX DU 23/03/1991 3/ TRANSFERT GREFFE DE BORDEAU : 95 D 479 D.D.E GREFFE DE BORDEAUX : 08/06/1995 D.A : A1375 DU 30/05/95 LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDAINS DU 09/06/95 MODIFICATIONS : . AG DU 10/03/2000 : ADMINISTRATEUR PARTANT LA STE SIGMA CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA TOULOUSAINE DE CEREALES, NOMINATION DE MR SAURAT JEAN, EN REMPLACEMENT DE MR RECHARD ETIENNE DEMISSIONNAIRE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).