Entreprise : SCI DE SAINT NIZIER - SIREN 338 637 036
Identité
Dénomination
SCI DE SAINT NIZIER
SIREN (siège)
338 637 036
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Début d’activité
25/07/1986
Date de fin de la personne morale
12/01/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisitionn propriété, construction, aménagement, location, gestion, administration et disposition de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
ZI DE ST NIZIER 71110 MARCIGNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ BI1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICQ GAUTIER , BRUNO , GEORGES , PIERRE , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1990
Commune de résidence
Avallon
Dénomination
ANCIENS ETS GEORGES SCHIEVER ET FILS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Avallon
Dénomination
SOCIETE COMMERCIALE LE PRE BERCY
Qualité
Autre
Commune de résidence
Annay-la-Côte
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/07/1986
Siret
33863703600025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, propriété, construction, aménagement, location, gestion, administration et disposition de tous biens immobiliers
Autres Activités
acquisition, propriété, construction, aménagement, location, gestion, administration et disposition de tous biens immobiliers
Adresse
ZI DE ST NIZIER
71110 , MARCIGNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ BI1
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/07/1986
Siret
33863703600017
Code APE
702C
Adresse
13 RTE DE SEMUR
71110 , MARCIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/004165
Date d'ajout
07/10/2020
Description
Modification relative aux dirigeants PICQ Gautier Bruno Georges Pierre René nom d'usage : PICQ Gautier devient gérant à compter du 11/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2631
Date d'ajout
29/08/2005
Description
MENTION D'OFFICE : CESSATION D'ACTIVITE (ART. 40 DECRET 84-406 DU 30/05/84) LR DU : 22/08/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 14 août 1986 -No 579 - LA RENAISSANCE du 02 août 1986
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).