Entreprise : I.G.E. + X.A.O. - SIREN 338 514 987
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2022)
Dénomination
I.G.E. + X.A.O.
SIREN (siège)
338 514 987
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1986
Date de fin de la personne morale
26/08/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
5021866.85 EUR
Adresse du siège
16 BD DEODAT DE SEVERAC 31770 COLOMIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DI CRESCENZO ALAIN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Pibrac
Nom, Prénom(s)
GODEMEL FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Voiron
Nom, Prénom(s)
NEZET MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Maisons-Laffitte
Nom, Prénom(s)
GRECO CLAIRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1988
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
COUTURIER DAVID
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
SOTNIKOVA NADEGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Hong Kong
Nom, Prénom(s)
VARON ANNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Les Angles
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Labège
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1986
Siret
33851498700076
Enseigne
IGE SA
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'informatique, la fabrication et le commerce de logiciels, de tous appareils, produits et systèmes informatiques et l'organisation et la dépense d'une telle formation, prise de participations dans toutes sociétés, prestations de services d'ordre administratif, comptable, financier. Toute activité de marketing et communication, l'organisation de manifestations en tous domaines ainsi que toute action en matière de formation.
Adresse
16 BD 16 Boulevard Déodat de Séverac
31770 , Colomiers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/04/1991
Siret
33851498700043
Code APE
744B
Adresse
5 RUE JEAN AMIEL
31700 , BLAGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
33851498700050
Enseigne
IGE SA
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
25 BD VICTOR HUGO
31770 , COLOMIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE PYTAGORE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1997
Siret
33851498700068
Adresse
41 CHE DU VIEUX CHENE
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/022137
Date d'ajout
03/05/2022
Description
Apport partiel d'actif : sociétés ayant participé à l'opération : société par actions simplifiée - Schneider Electric Energy Management Software France 16 Boulevard Déodat de Séverac 31770 COLOMIERS, 908 124 001 RCS GTC Toulouse avec date d'effet au 15/04/2022 -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/006317
Date d'ajout
04/03/2013
Description
Précision Nom de Domaine : www.ige-xao.com, à compter du 18.01.2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).