Entreprise : SCM DES MIMOSAS - SIREN 338 426 430
Identité
Dénomination
SCM DES MIMOSAS
SIREN (siège)
338 426 430
Date d'immatriculation au RNE
04/08/1986
Début d’activité
23/04/1986
Date de fin de la personne morale
03/08/2085
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
faciliter l'exercice de la profession médicale de ses membres pär la mise en commun de tous moyens matériels nécessaires
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
1264 EUR
Adresse du siège
24 RUE DES VERDAUDAIS 35690 ACIGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRE NATHALIE , CHRISTELLE
Nom d'usage
LE MOUILLEC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Acigné
Nom, Prénom(s)
BENOIST MARLENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
CLAULIN ALEXIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Brécé
Nom, Prénom(s)
EUVELINE JEAN-MARC , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1987
Commune de résidence
Chasné-sur-Illet
Nom, Prénom(s)
GROLIER FABRICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Nom, Prénom(s)
NEDELLEC ELODIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1985
Commune de résidence
Thorigné-Fouillard
Nom, Prénom(s)
ROBIN ROMUALD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
PIRE CHANCE
Nom, Prénom(s)
TRAINEAU IRENE , MONIQUE , HELENE
Nom d'usage
CORTES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Liffré
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/04/1986
Siret
33842643000025
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
faciliter l'exercice de la profession médicale de ses membres pär la mise en commun de tous moyens matériels nécessaires
Autres Activités
faciliter l'exercice de la profession médicale de ses membres pär la mise en commun de tous moyens matériels nécessaires
Adresse
24 RUE DES VERDAUDAIS
35690 , ACIGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/04/1986
Siret
33842643000017
Code APE
748F
Adresse
13 RUE DU CALVAIRE
35690 , ACIGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
93465
Date d'ajout
02/09/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: La Lande d'Herveux 35150 Piré-sur-Seiche, Nouvelle adresse: La Lande d'Herveux PIRE SUR SEICHE 35150 PIRE CHANCE.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).