Entreprise : CABINET CERCO - SIREN 338 403 959
Identité
(Entreprise radiée le 10/02/2022)
Dénomination
CABINET CERCO
SIREN (siège)
338 403 959
Date d'immatriculation au RNE
24/02/2009
Date de fin de la personne morale
23/02/2085
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
314494.22 EUR
Adresse du siège
162 BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 92150 SURESNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TASSIGNY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAROLLE ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
BAROLLE SERGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Épinay-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MOUNIER JEAN-PIERRE , ANDRE , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Dénomination
CABINET JEAN DECUP
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Dénomination
L.M.B CONSULTANTS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/11/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1986
Siret
33840395900020
Code APE
741A
Adresse
3 SEN DES DOREES
75019 , PARIS 19 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1993
Siret
33840395900038
Enseigne
JURISTE D'AFFAIRES
Code APE
741A
Adresse
32 RUE DE LA BIENFAISANCE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR ERIC HERRERO
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/1997
Siret
33840395900046
Code APE
741A
Adresse
29 RUE DE LISBONNE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/02/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/2005
Siret
33840395900053
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
14 AV DE LA GRANDE ARMEE
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/11/2009
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/07/1986
Siret
33840395900061
Nom commercial
CABINET CERCO
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités juridiques.
Adresse
162 BD Tassigny 162 Boulevard du Maréchal De Lattre De
92287 , Suresnes Cedex - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TASSIGNY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13803
Date d'ajout
10/02/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 10/02/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 10/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13803
Date d'ajout
10/02/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/11/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 10/11/2009 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2009J01058 , date de cessation des paiements le 31/12/2008 , désigne juge commissaire M. Chenel Paul , liquidateur Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal 3-5-7, avenue Paul Doumer 92500 Rueil-Malmaison , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).