Entreprise : CUMA LA DECOUVERTE - SIREN 338 294 408
Identité
Dénomination
CUMA LA DECOUVERTE
SIREN (siège)
338 294 408
Date d'immatriculation au RNE
19/08/1986
Début d’activité
06/06/1986
Date de fin de la personne morale
18/08/2036
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Achat et utilisation en commun de matériel agricole
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
10701.92 EUR
Adresse du siège
BOURG 56140 CARO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVALO JEAN-YVES , BERNARD , MARIE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Caro
Nom, Prénom(s)
HEDAN RAPHAEL , ANDRE , MARC , JEAN , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Caro
Nom, Prénom(s)
MAILLARD STEPHANE , FRANCOIS , JOCELYNE , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Caro
Nom, Prénom(s)
MOLAC PHILIPPE , GABRIEL , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Caro
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/06/1986
Siret
33829440800012
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat et utilisation en commun de matériel agricole
Adresse
BOURG
56140 , CARO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2813
Date d'ajout
21/04/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/03/2019 : Partant : MOUREAUX Philippe Joseph Hervé Marie, Vice-président Partant : MARTIN Noël, Etienne, Marie, Secrétaire Nouveau : HEDAN Raphaël, André, Marc, Jean Marie, Secrétaire Nouveau : MAILLARD Stéphane, François, Jocelyne, Joseph, Trésorier Changement de qualité : DAVALO Jean-Yves, Bernard, Marie, Trésorier devient Vice-président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2240
Date d'ajout
03/05/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/03/2011 : Partant : PELLERIN Hubert Jean-François, Trésorier Nouveau : MOLAC Philippe, Gabriel, Marie, Président Nouveau : DAVALO Jean-Yves, Bernard, Marie, Trésorier Nouveau : MARTIN Noël, Etienne, Marie, Secrétaire Changement de qualité : MOUREAUX Philippe Joseph Hervé Marie, Président devient Vice-Président
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CAPITAL INITIAL : 10 701.92 EUROS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA QUALITE DE COOPERATIVE AGRICOLE EST SUSPENDUE A L'AGREMENT DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).