Entreprise : G.A.M. - SIREN 338 289 812
Identité
(Entreprise radiée le 18/04/1997)
Dénomination
G.A.M.
SIREN (siège)
338 289 812
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1986
Date de fin de la personne morale
22/07/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
500000 Francs français
Adresse du siège
80 RUE CONSTANT COQUELIN 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELCOUR MIREILLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DOMBRECHT PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Coulommiers
Nom, Prénom(s)
DESHOMMES FABIENNE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Coulommiers
Nom, Prénom(s)
OBADIA ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ANDRE GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1930
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/08/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/06/1986
Siret
33828981200012
Code APE
292D
Origine du fonds
Création
Activité principale
Étude commercialisation de tous systèmes de manutention et services y relatifs.
Adresse
80 RUE 80 Rue CONSTANT COQUELIN
94400 , Vitry-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
71576
Date d'ajout
18/04/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 17 04 1997 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mme François , nom du liquidateur : Me Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 18 04 1997
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/08/1993
Description
Jugement du 05 08 1993 Prononçant la liquidation judiciaire n° 93/763 Juge-cre. Mme François - juge suppléant : m Prudhomme Liquidateur: Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/07/1993
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire jusqu'au 05 08 1993 Jugement du 08 07 1993 sur saisine d'office N° 93/763 Cessation des paiements en date du 27 08 1992 Juge cré Mme François - juge suppléant : m Prudhomme Représentant des créanciers Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses - administrateur : me Pinon 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil, avec mission, de surveiller les opérations de gestion et d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).