Entreprise : BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE - SIREN 338 217 193
Identité
(Entreprise radiée le 02/11/2021)
Dénomination
BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE
SIREN (siège)
338 217 193
Date d'immatriculation au RNE
03/07/1986
Date de fin de la personne morale
02/07/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38500 EUR
Adresse du siège
12 RUE SAINT JOSEPH 38000 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRERE DIDIER , JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SCHMITT JEAN , MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Villeurbanne Cedex
Dénomination
DELOITTE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
VEAMA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1986
Siret
33821719300014
Nom commercial
AGENCE IMMOBILIERE LES CIMES
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Régie et syndic d'immeubles, transactions immobilières et commerciales. Loueur de fonds d'administration de biens.
Adresse
12 RUE 12 Rue Saint-Joseph
38000 , Grenoble - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/11/1996
Siret
33821719300071
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE SAINT FRANCOIS
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/11/2011
Siret
33821719300139
Nom commercial
AGENCE IMMOBILIERE LES CIMES
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Régie et syndic d'immeubles, transactions immobilières et commerciales.
Adresse
112 AV DE LA MUZELLE
38860 , LES DEUX ALPES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LES BLEUETS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/11/2011
Siret
33821719300121
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
IMMEUBLE DE L'ESPERON
38520 , LES DEUX ALPES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2003
Siret
33821719300105
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
régie et syndic d'immeuble, transactions immobilières et commerciales.
Adresse
9 PL JEAN JAURES
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
33821719300113
Enseigne
AGENCE MAGAND ANNE-MARIE
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion d'immeubles
Adresse
1 B RUE EMILE COMBES
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1993
Siret
33821719300089
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Régie et syndic d'immeubles, transactions immobilières et commerciales.
Adresse
310 AV BERTHELOT
69008 , LYON 8EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1993
Siret
33821719300030
Code APE
703C
Adresse
14 RUE PAUL CAZENEUVE
69008 , LYON 8EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
33821719300097
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
16 RUE PAUL CAZENEUVE
69008 , LYON 8EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/1991
Siret
33821719300022
Code APE
703C
Adresse
54 RUE LACORDAIRE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/08/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1996
Siret
33821719300063
Code APE
703C
Adresse
48 BD MALESHERBES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/006928
Date d'ajout
02/05/2016
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis 4 Rue Saint-François 38000 GRENOBLE à compter du 01/01/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/000685
Date d'ajout
14/01/2016
Description
Transfert de l'établissement du Immeuble de l'Esperon 38860 MONT-DE-LANS au 112 avenue de la Muzelle - Immeuble les Bleuets 38860 VENOSC à compter du 01/12/2014
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/01/2007
Description
: NOTIFICATION DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 38 EN DATE DU 15.01.2007 CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE ANCIENNE FORME : SA
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 01/07/2003.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 13 Décembre 1996 : Achat d'un fonds de commerce de gestion locative, syndic et transactions neuf et ancien à l'exclusion du droit au bail sis 1 et 3 avenue Jean Jusserand 69003 LYON pour être exploité 14 Rue Cazeneuve 69008 LYON au prix total stipulé de 2 120 000 Frs à la SOCIETE DE GERANCE ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE - GERER SA - RCS LYON B 672 030 996 - TOUT LYON du 19 au 22 Novembre 1996 - Oppositions : Au fonds vendu, à compter du 25 Novembre 1996 DECLARATION MODIFICATIVE du 30 Mars 1998 : Transfert de l'établissement du 14 rue Cazeneuve 69008 LYON au 310 Avenue Berthelot 69008 LYON à compter du 1er Janvier 1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
03/07/1986 - LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 04/07/1986
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-DECLARATION MODIFICATIVE du 03 Février 1998 : Fusion absorption de la sté BOURDAIS BRUSSIAUD DE VILLARD (387 743 743 RCS GRENOBLE) à compter du 01.01.1997. -DECLARATION MODIFICATIVE du 24 Mars 1999 : Vente de la branche d'activité d'immobilier d'entreprise à la sté SA DE VILLARD ET CIE 421 838 277 RCS GRENOBLE à compter du 31.12.1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).