Entreprise : VIDAL FRANCE SA - SIREN 338 204 811
Identité
(Entreprise radiée le 17/10/2023)
Dénomination
VIDAL FRANCE SA
SIREN (siège)
338 204 811
Date d'immatriculation au RNE
15/07/1986
Date de fin de la personne morale
14/07/2085
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
29 AV HOCHE 94320 THIAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANOVAS SANCHEZ JUAN ANTONIO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
FOUCAULT JEAN PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PEREZ GEORGES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/05/1986
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/05/1986
Siret
33820481100016
Code APE
5711
Origine du fonds
Création
Activité principale
Commercialisation sous toutes ses formes de tous produits de confiserie et tous autres produits destinés aux confiseurs.
Adresse
29 AV 29 Avenue HOCHE
94320 , Thiais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52294
Date d'ajout
17/10/2023
Description
Radiation d'office du RCS Créteil le 17/10/2023 avec effet au 17/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6750
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/03/1993
Description
Dissolution anticipée - assemblée générale du : 17/11/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).