Entreprise : BUREAUX SYSTEMES ORGANISATIONS - SIREN 338 101 363
Identité
(Entreprise radiée le 29/09/2006)
Dénomination
BUREAUX SYSTEMES ORGANISATIONS
Sigle
BSO
SIREN (siège)
338 101 363
Date d'immatriculation au RNE
23/06/1986
Date de fin de la personne morale
22/06/2085
Date de clôture
30/04
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES PALMIERS 59200 TOURCOING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAERTENS CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
SUING VINCENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
DERICK NEE GUERRY JACQUELINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1935
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
MATAN NEE LETERME BRIGITTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Croix
Nom, Prénom(s)
DERICK DIDIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Tourcoing
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2006
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/1986
Siret
33810136300012
Code APE
361J
Code APRM
3101ZZ - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION DE MOBILIERS DE BUREAUX
Code APRM
3101ZZ - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Code APRM
3101ZZ - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Adresse
1 RUE DES PALMIERS
59200 , TOURCOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
29/09/2006
Description
Radiation de la société faite à l'expiration du dé lai d'opposition des créanciers par suite de la tr ansmission universelle du patrimoine en date du 28 /08/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/06/1986
Description
Historique : ANNONCES LEGALES : LA CROIX DU NORD M AGAZINE DU 6-6-86 Mention du 19/09/2006 : DISSOLUT ION SANS LIQUIDATION EN DATE DU 24/07/2006 SUITE A LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE A L'ASS OCIE UNIQUE:SAS MTOP MOBILIER ET TECHNIQUES D'ORGA NISATION PRODUCTIVE 48 RUE DU FBG DU TEMPLE 75011 PARIS (RCS 315855270)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 24/07/2006. - Sort du fonds : Repris par associé unique.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).