Entreprise : VERNAY AGRICOLE SERVICE - SIREN 338 050 347
Identité
(Entreprise radiée le 02/03/2023)
Dénomination
VERNAY AGRICOLE SERVICE
SIREN (siège)
338 050 347
Date d'immatriculation au RNE
01/12/1987
Date de fin de la personne morale
30/11/2072
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
106714 EUR
Adresse du siège
LD MONTALLON 71800 SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERNAY JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Saint-Symphorien-des-Bois
Nom, Prénom(s)
FORET DOMINIQUE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Saint-Symphorien-des-Bois
Dénomination
FIDEC - FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Replonges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1986
Siret
33805034700016
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SE RAPPORTANT AU MATERIEL AGRICOLE ACHAT VENTE ET REPARATIONS DE MATERIEL AGRICOLE
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Adresse
LD SAINT-SYMPHORIEN-DES BOIS
71800 , La Clayette - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F13/002560
Date d'ajout
14/08/2013
Description
Modification des commissaires aux comptes : Société par actions simplifiée FIDEC - FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE devient commissaire aux comptes titulaire PETRE Dominique nom d'usage : PETRE Dominique devient commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/002560
Date d'ajout
14/08/2013
Description
Modification relative aux dirigeants VERNAY Jean-Francois nom d'usage : VERNAY Jean-François n'est plus gérant VERNAY Jean-Francois nom d'usage : VERNAY Jean-François devient président FORET Dominique nom d'usage : FORET Dominique n'est plus gérant FORET Dominique nom d'usage : FORET Dominique devient directeur général
Numéro d'observation
F13/002560
Date d'ajout
14/08/2013
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 15/07/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 19 juin 1986 -No 419 - LA RENAISSANCE du 24 mai 1986
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).