Entreprise : SCI LES REMPARTS - SIREN 337 915 912
Identité
(Entreprise radiée le 24/03/2022)
Dénomination
SCI LES REMPARTS
SIREN (siège)
337 915 912
Date d'immatriculation au RNE
21/07/1986
Date de fin de la personne morale
20/07/2046
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
5 PL LAVARANDE 60300 SENLIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PORRY JEAN-PIERRE , MARIE , HIPPOLYTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Case-Pilote
Nom, Prénom(s)
PORRY ODILE , MARIE , NOEL
Nom d'usage
MARRAUD DES GROTTES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Le Robert
Nom, Prénom(s)
PORRY ANTOINE , MARIE-JOSEPH , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Sainte-Luce
Nom, Prénom(s)
PORRY MARIE , MONIQUE , CHANTAL
Nom d'usage
FATH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Senlis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/03/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/1985
Siret
33791591200014
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
10 RUE LEON FAUTRAT
60300 , SENLIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/10/1985
Siret
33791591200022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration, la location d'un d'un immeuble sis à Senlis, 10 rue Léon Fautrat.
Adresse
5 PL 5 Place Lavarande
60300 , Senlis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4324
Date d'ajout
24/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 18/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/11/2021
Description
Dissolution à compter du 30/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2021, liquidateur : FATH né(e) PORRY Marie Monique Chantal, siège de la liquidation : 5 Place Lavarande 60300 Senlis, parution de la publicité légale : Le Parisien paru le 08/10/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).