Entreprise : SCM BRG - SIREN 337 886 063
Identité
Dénomination
SCM BRG
SIREN (siège)
337 886 063
Date d'immatriculation au RNE
22/05/1986
Début d’activité
01/04/1986
Date de fin de la personne morale
21/05/2036
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
Faciliter à chacun des associés l'exercice de son activité professionnelle par la mise en commun des moyens utiles à cet exercice sans que la sté elle-meme puisse l'assurer.
Code APE
8623Z - Pratique dentaire
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
141 AV Henri Chapays 38340 Voreppe FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD THOMAS , MICHEL , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable, Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Saint-Égrève
Nom, Prénom(s)
REY-GIRAUD Julien
Nom d'usage
REY-GIRAUD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Saint-Égrève
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
33788606300029
Code APE
8623Z - Pratique dentaire
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Faciliter à chacun des associés l'exercice de son activité professionnelle par la mise en commun des moyens utiles à cet exercice sans que la sté elle-meme puisse l'assurer.
Adresse
141 AV Henri Chapays
38340 , Voreppe - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/09/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
33788606300011
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Nature de l'établissement
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
442 AV HONORE DE BALZAC
38340 , VOREPPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/015822
Date d'ajout
06/11/2017
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : SCM M.C LE MITOUARD ET B. TORNIER Nouvelle mention : SCM B. TORNIER ET T. BERNARD à compter du 30/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F09/015223
Date d'ajout
05/11/2009
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 442 Avenue Honoré de Balzac 38340 VOREPPE au 141 Avenue Henri Chapays 38340 VOREPPE à compter du 21/09/2009
Numéro d'observation
F05/008829
Date d'ajout
18/07/2005
Description
-Ancienne dénomination : CABINET DENTAIRE S.C.M. BROSSE J. ET M.C. ET LE MITOUARD M.C.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépot le 22/05/1986 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 02/05/1986
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).