Entreprise : SCEA DE SEYRE - SIREN 337 883 128
Identité
Dénomination
SCEA DE SEYRE
SIREN (siège)
337 883 128
Date d'immatriculation au RNE
13/06/1986
Début d’activité
12/05/1931
Date de fin de la personne morale
12/06/2085
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Exploitation agricole
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Capital social
3049 EUR
Adresse du siège
36 RUE PIERRE BROSSOLETTE 31400 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE CAPELE D'HAUTPOUL FLORENCE
Nom d'usage
RICHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Viroflay
Nom, Prénom(s)
DE CAPELE D'HAUTPOUL MARIE-BEATRICE
Nom d'usage
DOVILLIERS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Larchmont
Nom, Prénom(s)
DE CAPELE D'HAUTPOUL THIBAUT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Viroflay
Nom, Prénom(s)
DE CAPELE D'HAUTPOUL STANISLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
DE CAPELE D'HAUTPOUL MARIE , THERESE
Nom d'usage
TAILLEFER DE LAPORTALIERE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1936
Commune de résidence
Bonnac
Nom, Prénom(s)
DE CAPELE D'HAUTPOUL CHANTAL , MARIE , FRANCOISE
Nom d'usage
OLPHE-GALLIARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1940
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE CAPELE D'HAUTPOUL ARNAUD , MARIE , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
RICHARD MAXIME
Nom d'usage
RICHARD de CAPELE d'HAUTPOUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1994
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/05/1931
Siret
33788312800023
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation agricole
Adresse
36 RUE PIERRE BROSSOLETTE
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/05/1931
Siret
33788312800015
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
AU CHATEAU DE SEYRE
31560 , SEYRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/04/2011
Description
L'indivision composée de Monsieur Stanislas de CAPELE d'HAUTPOUTL, Monsieur Thibaut de CAPELE d'HAUTPOUL, Madame Marie-Béatrice DOVILLIERS née de CAPELE D'HAUTPOUL, Madame RICHARD née de CAPELE d'HAUTPOUL est associée.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5513
Date d'ajout
23/03/1999
Description
Cession de parts ASSOCIE PARTANT MR DE CAPELE ROBERT MARIE BERNARD ACTE SSP DU 18.03.96 NOUVEAUX ASSOCIES : MME DE CAPELE NEE SOLARIE SUZANNE (GERANTE), MR DE CAPELE D'HAUTPOUL EDMOND MARIE DEODAT, MR DE CAPELE D'HAUTPOUL ARNAUD MARIE BERNARD, MME DE CAPELE D'HAUTPOUL EPSE OLPHE-GALLIARD CHANTAL MARIE FRANCOISE, MME DE CAPELE D'HAUTPOUL EPSE TAILLEFER DE LAPORTALIERE MARIE THERESE - ACTE NOTARIE DU 18.04.96 A COMPTER DU 18/04/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ANCIEN GERANT : MR LOUIS HENRI MARIE DE CAPELE DEMEURANT 26 RUE ST- ANTOINE DU T A TOULOUSE - DECEDE LE 23.7.81 A TOULOUSE - LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).