Entreprise : CUMA ARZ 2000 - SIREN 337 597 090
Identité
Dénomination
CUMA ARZ 2000
SIREN (siège)
337 597 090
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1986
Début d’activité
28/01/1986
Date de fin de la personne morale
05/05/2076
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Travaux agricoles
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
11433.67 EUR
Adresse du siège
LE GUITUAL 56220 MALANSAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERVY DANIELLE , MARIE , JOSEPH
Nom d'usage
VALLIERE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Peillac
Nom, Prénom(s)
MALABEUF JEAN-FRANCOIS , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Malansac
Nom, Prénom(s)
NAEL PATRICK , JEAN , JOSEPH
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Saint-Grave
Nom, Prénom(s)
TEXIER GERARD , JOSEPH , EUGENE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Saint-Martin-sur-Oust
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/01/1986
Siret
33759709000022
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux agricoles
Adresse
LE GUITUAL
56220 , MALANSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/01/1986
Siret
33759709000014
Code APE
014A
Adresse
MAIRIE
56220 , MALANSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6852
Date d'ajout
13/11/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/09/2018 : Partant : CRENEGUY Christophe, Marcel, Emile, Trésorier Partant : VALLIERE Patrice, Jean, Marie, Vice-président Nouveau : TEXIER Gérard, Joseph, Eugène, Marie, Président Nouveau : VALLIERE Danielle, Marie, Joseph, Trésorier Changement de qualité : NAEL Patrick, Jean, Joseph, Président devient Vice-président
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).