Entreprise : CUMA DES MADELEINES - SIREN 337 494 454
Identité
Dénomination
CUMA DES MADELEINES
SIREN (siège)
337 494 454
Date d'immatriculation au RNE
12/05/1986
Début d’activité
13/02/1986
Date de fin de la personne morale
11/05/2036
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Utilisation de matériel agricole.
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
276 EUR
Adresse du siège
55200 EUVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANTOINE PHILIPPE , MARIE , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Sorcysaintmartin
Nom, Prénom(s)
BILLON SEBASTIEN , ROBERT , OCTAVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Euville
Nom, Prénom(s)
BILLON NICOLAS , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Euville
Nom, Prénom(s)
DEVILLE NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Pont-sur-Meuse
Nom, Prénom(s)
DEVILLE ETIENNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Euville
Nom, Prénom(s)
GIRON FRANCOIS , PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Boncourt-sur-Meuse
Nom, Prénom(s)
JANNOT JEAN-BENOIT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Commercy
Nom, Prénom(s)
LANTERNE BRUNO , CHARLES , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Malaumont
Nom, Prénom(s)
LAURENT ALEXANDRE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Troussey
Nom, Prénom(s)
MARCHAL ROMAIN , DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Void-Vacon
Nom, Prénom(s)
THOUVIGNON ERIC , RENE , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Pagny-sur-Meuse
Nom, Prénom(s)
VINGERT LIONEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1983
Commune de résidence
Euville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/02/1986
Siret
33749445400016
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériel agricole.
Autres Activités
Utilisation de matériel agricole.
Adresse
CANTONS DE VOID COMMERCY ET COMMUNES LIMITROPHES SITUÉES EN MEUSE
55200 , EUVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F09/000159
Date d'ajout
02/02/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/12/2008 : Partant : MAILLARD Bernard Rêné Marie, Secrétaire et administrateur Partant : JANNOT Thierry Paul-André, Trésorier et administrateur Partant : LANTERNE Maurice Emile Roger, Administrateur Partant : WEBER Louis, Administrateur Partant : MASSON Bernard Jean-Marie, Administrateur Partant : LIOUVILLE Claude Bernard Etienne, Administrateur Partant : ESSELIN Pol, Vice-Président Partant : BILLON Michel Augustin André, Président du Conseil d'Administration Nouveau : LANTERNE Bruno Charles Michel, Vice-Président Nouveau : BILLON Nicolas Louis, Trésorier et administrateur Nouveau : BILLON Sébastien Robert Octave, Administrateur Nouveau : DEVILLE Denis Paul, Administrateur Nouveau : MULLER Stéphane Emile Louis, Administrateur Nouveau : THOUVIGNON Eric Rêné Jean, Administrateur Nouveau : GRADOS Pierre Didier, Administrateur Nouveau : ANTOINE Philippe Marie Louis, Administrateur Nouveau : MARCHAL Romain Denis, Administrateur Nouveau : KOHR Pascal Jean-Joseph, Administrateur Nouveau : GIRON François Pascal, Secrétaire et administrateur Changement de qualité : VINGERT René, Administrateur devient Président
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).