Entreprise : ETABLISSEMENTS PAUZE D'AMBROSIO - SIREN 336 520 283
Identité
(Entreprise radiée le 16/02/2022)
Dénomination
ETABLISSEMENTS PAUZE D'AMBROSIO
Sigle
SADAPA
SIREN (siège)
336 520 283
Date d'immatriculation au RNE
29/09/1965
Date de fin de la personne morale
28/09/2015
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1966
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
19056.13 EUR
Adresse du siège
38 RUE ETIENNE FRACHON 07100 ANNONAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
D'AMBROSIO GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Annonay
Nom, Prénom(s)
BUISSON HUGUETTE
Nom d'usage
D'AMBROSIO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1933
Commune de résidence
Annonay
Nom, Prénom(s)
D'AMBROSIO PASCAL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1933
Commune de résidence
Annonay
Dénomination
SARL FIDULOR - STE D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/02/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Siret
33652028300027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
38 RUE ETIENNE FRACHON
07100 , ANNONAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2472
Date d'ajout
16/02/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aubenas le 16/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DU 31.12.70 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS DE LA SOCIETE AVEC LA LOI DU 24.07.66 (ACTE DE MAITRE CHOMEL, NOTAIRE A VILLEVOCANCE (07) DU 17.08.70). DU 19.06.73 : PAR AGE DU 20.02.73 TRANSFORMATION DE LA SARL EN S.A. DU 05.07.77 : FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A LA SARL ANNONAY BOISSONS, 38 RUE ETIENNE FRACHON A ANNONAY POUR UNE DUREE D'UN AN A COMPTER DU 01.04.77. PUBLICATION : LE REVEIL DU VIVARAIS DU 02.04.77. DU 14.09.78 : RENOUVELLEMENT DE LA GERANCE LIBRE DU FONDS POUR UN AN A COMPTER DU 01.04.78 JUSQU'AU 31.03.79. PUBLICATION : LE REVEIL DU 20.05.78. DU 25.04.79 : CESSATION D'ACTIVITE PAR SUITE DE VENTE DU FONDS A LA SARL ANNONAY BOISSONS AVEC EFFET AU 01.01.79 (ACTE DE MAITRE DE L'HERMUZIERE ET CHOMEL, NOTAIRES A ANNONAY (07) DU 04.01.79). PUBLICATION : L'AVENIR AGRICOLE DE L'ARDECHE DU 16.01.79. DU 27.05.80 : PAR A.G.E. DU 21.12.79 DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 21.12.79 ET NOMINATION DE MR PASCAL D'AMBROSIO EN QUALITE DE LIQUIDATEUR. PUBLICATION : LA TRIBUNE DU 06.03.80. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 125 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 19 056.13 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).