Entreprise : SOCIETE DES ENGRAIS DE BERRY AU BAC - SIREN 335 780 235
Identité
(Entreprise radiée le 15/06/2021)
Dénomination
SOCIETE DES ENGRAIS DE BERRY AU BAC
SIREN (siège)
335 780 235
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1957
Date de fin de la personne morale
19/01/2030
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
37005 EUR
Adresse du siège
12 BD VAL DE VESLE 51100 REIMS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURBON RICHARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Avrainville
Nom, Prénom(s)
BONVALLET PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Fagnières
Nom, Prénom(s)
LONGUET JEAN-MARC
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Ville sur terre
Nom, Prénom(s)
LEGENTIL DIDIER , HENRI , CLAUDE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
LAMBRECHT ANTOINE , PATRICK , THERESE , GHISLAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
JONET JEAN-LUC , GABRIEL , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Bazancourt
Nom, Prénom(s)
DEROI DAVID , PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Bétheny
Nom, Prénom(s)
JOANOT EMMMANUEL , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Bonneval
Dénomination
SEVEAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Reims
Dénomination
KPMG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Puteaux
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Puteaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
33578023500024
Code APE
2015Z - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la fabrication, le stockage d'engrais de toute nature et de tous produits nécessaires à l'agriculture
Adresse
10 RUE 10 rue de la Cote 108
02190 , Berry-au-Bac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/04/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
33578023500016
Code APE
741J
Adresse
56 BD LUNDY
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/06/1985
Siret
33578023500032
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
2 RUE CLEMENT ADER
51100 , REIMS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1017
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/12/2011
Siret
33578023500040
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
12 BD VAL DE VESLE
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/06/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , CONSTATEE LE 03-06-2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/05/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 15/04/2021. Dénomination de l'associé unique : SeVeal, Reims : 757803689. Journal d'annonces légales : Les Petites Affiches Matot Braine paru le 03/05/2021.
Numéro d'observation
3422
Date d'ajout
26/03/2019
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 01/03/2019
Numéro d'observation
7773
Date d'ajout
07/10/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/12/2009 : Partant : VIS Hubert Henri René, Administrateur
Numéro d'observation
7774
Date d'ajout
07/10/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/08/2010 : Modifié : SAS K + S KALI & SCPA FRANCE représentée par CLASEN Knut, Administrateur
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/01/1957
Description
(Divers) Historique : Reimmatriculation du numéro 19 414 B le 29/1/1957.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).