Entreprise : EARL DIDIER FONTAINE - SIREN 335 172 607
Identité
Dénomination
EARL DIDIER FONTAINE
Sigle
EARL DIDIER FONTAINE
SIREN (siège)
335 172 607
Date d'immatriculation au RNE
08/04/1986
Date de fin de la personne morale
07/04/2035
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
114031.86 EUR
Adresse du siège
6 RUE GEORGES GROS 39410 SAINT-AUBIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONTAINE DIDIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Saint-Aubin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33517260700020
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
MISE EN VALEUR D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE
Adresse
6 RUE GEORGES GROS
39410 , SAINT-AUBIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33517260700012
Code APE
011A
Adresse
6 RUE DE SAINT LOUP
39410 , SAINT-AUBIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Lons Le Saunier.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F97/000031
Date d'ajout
24/01/1997
Description
TRANSFORMATION DU GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN EN EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : ANCIENNE : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU FONTAINE PERE ET FILS NOUVELLE : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DIDIER FONTAINE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL SIS 6 RUE DE SAINT LOUP 39410 SAINT AUBIN A 6 RUE GEORGES GROS 39410 SAINT AUBIN SUIVANT AGE DU 09 DECEMBRE 1996 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE JURA AGRICOLE ET RURAL DU 28 DECEMBRE 1996 A COMPTER DU 01 JANVIER 1997
Numéro d'observation
F95/000896
Date d'ajout
27/12/1995
Description
RETRAIT DE MME BUTAVANT SOLANGE DE SES FONCTIONS DE CO-GERANTE MR FONTAINE DIDIER RESTE SEUL GERANT PROROGATION DE LA DUREE DU GAEC DE 25 ANS QUI EST PORTE A 50 ANS SUIVANT AGE DU 15 DECEMBRE 1995 A COMPTER DU 15 DECEMBRE 1995
Numéro d'observation
F89/000225
Date d'ajout
09/03/1989
Description
NOMINATION DE MR BUTAVANT SOLANGE EN QUALITE DE CO-GERANT EN REMPLACEMENT DE MR FONTAINE RAYMOND A SIGNALER : FONTAINE DIDIER S'EST MARIE SANS CONTRAT LE 30 AVRIL 1988 ET RESIDE RUE GEORGES GROS 39410 SAINT-AUBIN SUIVANT AGE DU 25 JANVIER 1989 A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1988
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 748 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 114 031.86 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).