Entreprise : SCI GROUPE MEDICAL BOURSEAUX - SIREN 335 076 477
Identité
Dénomination
SCI GROUPE MEDICAL BOURSEAUX
SIREN (siège)
335 076 477
Date d'immatriculation au RNE
07/04/1986
Début d’activité
07/04/1986
Date de fin de la personne morale
06/04/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition la propriété l'administration l'édification la mise en valeur et l'exploitation par bail location ou autrement de tous biens et droits mobiliers et immobiliers tant en France Qu'a l'étranger plus particulièrement de locaux sis à Jouy le moutier (95) la gestion de biens sociaux
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
84 AV DES BRUZACQUES 95280 JOUY-LE-MOUTIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUTHEMAN CHRISTINE
Nom d'usage
DE HAUTECLOCQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Eaubonne
Nom, Prénom(s)
BAZILLIO CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Sagy
Nom, Prénom(s)
BLOND PIERRE , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Cergy
Nom, Prénom(s)
BLOND PIERRE-ANDRE RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Cergy
Nom, Prénom(s)
GAVANON CATHERINE
Nom d'usage
HORVILLEUR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Fourqueux
Nom, Prénom(s)
LAMAZE BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Jouy-le-Moutier
Nom, Prénom(s)
LAMY JEAN , HUGUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Gisors
Nom, Prénom(s)
LEGOIX LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Cergy
Nom, Prénom(s)
MIGAUD JEAN , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
La Cadiere d'Azur
Nom, Prénom(s)
MIGAUD DOMINIQUE ARMELLE HENRIETTE MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
CERGY LE HAUT
Nom, Prénom(s)
PARENT YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
ROUGE DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
La Cadiere d'Azur
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/04/1986
Siret
33507647700025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition la propriété l'administration l'édification la mise en valeur et l'exploitation par bail location ou autrement de tous biens et droits mobiliers et immobiliers tant en France Qu'a l'étranger plus particulièrement de locaux sis à Jouy le moutier (95) la gestion de biens sociaux
Autres Activités
L'acquisition la propriété l'administration l'édification la mise en valeur et l'exploitation par bail location ou autrement de tous biens et droits mobiliers et immobiliers tant en France Qu'a l'étranger plus particulièrement de locaux sis à Jouy le moutier (95) la gestion de biens sociaux
Adresse
84 AV DES BRUZACQUES
95280 , JOUY-LE-MOUTIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/03/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/03/1986
Siret
33507647700017
Code APE
702C
Adresse
25 ALL DES EGUERETS
95280 , JOUY-LE-MOUTIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
85059
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 7 R DES BUSSES AUGES 78112 FOURQUEUX, Nouvelle adresse: 7 R DES BUSSES AUGES FOURQUEUX 78112 ST GERMAIN EN LAYE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8778
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).