Entreprise : SCI ISADORA - SIREN 335 074 910
Identité
Dénomination
SCI ISADORA
SIREN (siège)
335 074 910
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1986
Début d’activité
16/01/1986
Date de fin de la personne morale
02/04/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, édification sur ce ou Ces terrains D'un ensemble industriel, éventuellement D'habitation, en vue de les donner A bail D'habitation ou commercial ou A bail A construction. acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, édification sur ce ou Ces terrains D'un ensemble industriel, éventuellement D'habitation, en vue de les donner A bail D'habitation ou commercial ou A bail A construction.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
36588 EUR
Adresse du siège
39 AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNET CLAUDE , PAUL , EMILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Noisy-Rudignon
Nom, Prénom(s)
LECLERC SEBASTIEN , FLORIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Antibes
Nom, Prénom(s)
LECLERC SANDRA , AURELIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Bibost
Nom, Prénom(s)
LECLERC CAROLE , LUDMILLA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1989
Commune de résidence
Lyon 4e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
LECLERC JOSETTE , FLORENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Moret Loing et Orvanne
Nom, Prénom(s)
LECLERC MARIE-CLAUDE , PAULETTE
Nom d'usage
BRUNET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Noisy-Rudignon
Nom, Prénom(s)
LECLERC GILLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Montereau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/01/1986
Siret
33507491000019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, édification sur ce ou Ces terrains D'un ensemble industriel, éventuellement D'habitation, en vue de les donner A bail D'habitation ou commercial ou A bail A construction. acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, édification sur ce ou Ces terrains D'un ensemble industriel, éventuellement D'habitation, en vue de les donner A bail D'habitation ou commercial ou A bail A construction.
Autres Activités
acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, édification sur ce ou Ces terrains D'un ensemble industriel, éventuellement D'habitation, en vue de les donner A bail D'habitation ou commercial ou A bail A construction. acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, édification sur ce ou Ces terrains D'un ensemble industriel, éventuellement D'habitation, en vue de les donner A bail D'habitation ou commercial ou A bail A construction.
Adresse
39 AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
77130 , MONTEREAU-FAULT-YONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 240 000.00 FRF nouveau montant : 36 587.76 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/04/1986
Description
Historique des observations depuis le 03/04/1986 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 504 le 03/04/1986 --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 16/02/1986
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).