Entreprise : MARI AUDE SA - SIREN 335 035 309
Identité
Dénomination
MARI AUDE SA
Sigle
MARI AUDE
SIREN (siège)
335 035 309
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1989
Début d’activité
01/01/1991
Date de fin de la personne morale
13/11/2036
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Aquaculture en mer
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
PORT LEUCATE 11370 LEUCATE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOITEL JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PUTEAUX
Nom, Prénom(s)
OPHELE BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PUTEAUX
Nom, Prénom(s)
CHAUTY DIDIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Nom, Prénom(s)
RENAUD FRANCIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1932
Commune de résidence
CERET
Nom, Prénom(s)
FRANZERI BRIGITTE
Nom d'usage
CHAUTY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
ST LAURENT DU VAR
Nom, Prénom(s)
LE BITOUX JEAN , FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
CANET EN ROUSSILLON
Dénomination
SIMO SA
Qualité
Administrateur
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
33503530900053
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Aquaculture en mer
Adresse
PORT LEUCATE
11370 , LEUCATE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/09/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
33503530900012
Code APE
050C
Adresse
GRAU DE LEUCATE
11370 , LEUCATE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1431
Date d'ajout
28/05/1997
Description
MENTION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 21.05.97 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE A CLOTURE LE PLAN DE CESSION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3547
Date d'ajout
22/12/1994
Description
VENTE DU FONDS A LA SARL FRANCE ETANGS. MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 21.09.94
Numéro d'observation
2609
Date d'ajout
22/09/1994
Description
MENTION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 21.09.94 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE AUTORISE LA CESSION DES ACTIFS DE LA SA MARI AUDE A LA SARL FRANCE ETANGS DONT LE SIEGE EST 6 RUE DU PARADIS, LE PUY, 77460 CHAINTREAUX OU A TOUT AUTRE PERSONNE MORALE QU'ELLE POURRAIT SE SUBSTITUER, NOMME ME JOLIOT 31 QUAI VICTOR HUGO NARBONNE COMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
2299
Date d'ajout
24/08/1994
Description
MENTION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 24.08.94 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DU 24.08.94 AU 14.09.94
Numéro d'observation
1117
Date d'ajout
29/04/1994
Description
MENTION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 27.04.94 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DU 27.04.94 AU 24.08.94
Numéro d'observation
479
Date d'ajout
24/02/1994
Description
MENTION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/02/94 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DATE PROVISOIRE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 22/02/94 ADMINISTRATEUR : ME OLIVIER FABRE 110, PLACE D'ACADIE MONTPELLIER REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME BERTRAND JOLIOT 31 QUAI VICTOR HUGO A NARBONNE
Numéro d'observation
478
Date d'ajout
24/02/1994
Description
MENTION D'OFFICE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE EN DATE DU 22.02.94
Numéro d'observation
1440
Date d'ajout
13/10/1989
Description
AVIS EST DONNE DE LA DEMISSION DE MR ESCOURROU JEAN JACQUES DES FONCTIONS DE CO-GERANT QU'IL EXERCAIT AU SEIN DE LA SOCIETE, ET CE A COMPTER DU 01/10/1987.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
EN NUMERAIRES
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 228 673.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).