Entreprise : ARMORICAINE DE MENUISERIE - SIREN 335 015 293
Identité
(Entreprise radiée le 22/09/2022)
Dénomination
ARMORICAINE DE MENUISERIE
SIREN (siège)
335 015 293
Date d'immatriculation au RNE
13/03/1986
Date de fin de la personne morale
12/03/2036
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3000000 EUR
Adresse du siège
ZA DE KERNEVEZ 29860 LE DRENNEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERDER ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
RETORNAZ MICHELE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
GAUDE ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
DUCATEL JEAN , GUISLAIN , ROBERT , ROGER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
PLONEOUR LANVERN
Dénomination
EXCO BRETAGNE A.B.O.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BREST
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33501529300012
Code APE
203Z
Adresse
LA BRETONNIERE
29260 , LE FOLGOET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33501529300020
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'un portefeuille de titres de participation ; Participation directe ou indirecte dans toutes opérations financières, industrielles ou commerciales ; La gestion, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens d'immeubles dont elle aura la propriété ou la jouissance par bail ou crédit-bail, et notamment la location ou la sous-location d'immeubles nus, à usage commercial et industriel.
Adresse
Z.A. de Kernevez
29860 , Le drennec - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/06/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/06/1997
Siret
33501529300038
Adresse
184 RUE JEAN JAURES
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2002
Siret
33501529300046
Code APE
741J
Adresse
LESEON
29800 , PLOUEDERN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE KERIEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13283
Date d'ajout
22/09/2022
Description
Clôture pour insuffisance d’actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13281
Date d'ajout
22/09/2022
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 20/09/2022, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF
Numéro d'observation
1078
Date d'ajout
06/03/2007
Description
JUGEMENT EN DATE DU 27 FEVRIER 2007 MODIFIANT ET RECTIFIANT LE JUGEMENT DE PLAN DU 03/10/2006.
Numéro d'observation
5373
Date d'ajout
12/12/2006
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/12/2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A CONVERTI LA PROCEDURE COMMUNE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DES SOCIETES ARMORICAINE DE MENUISERIE ET ELGE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE. MAINTIENT ME SOPHIE GAUTIER EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR AVEC LA MISSION DE PASSER LES ACTES NECESSAIRES A LA REALISATION DE LA CESSION. A NOMME SELARL MB ASSOCIES représentée par Maître Bernard CORRE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR.
Numéro d'observation
4200
Date d'ajout
04/10/2006
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/10/2006 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A PRONONCE LA CONFUSION DES PATRIMOINES DES SOCIETES ARMORICAINE DE MENUISERIE ET ELGE ET LA JONCTION DES PROCEDURES DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DES DEUX SOCIETES. A RETENU L'OFFRE CONJOINTE DES SOCIETES LE GOT MENUISERIE SAS ET SA ETABLISSEMENT YVES QUEGUINER, ET A EN CONSEQUENCE ARRETE LE PLAN DE CESSION DANS LE CADRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DES SOCIETES ARMORICAINE DE MENUISERIE ET ELGE, ET A MAINTENU MAITRE SOPHIE GAUTIER EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. Date d'effet : 03/10/2006
Numéro d'observation
2792
Date d'ajout
20/06/2006
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 20/06/2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE Monsieur PICARD, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Monsieur LE HIR, MANDATAIRE JUDICIAIRE SELARL MB ASSOCIES représentée par Maître Bernard CORRE 2, Place de la Liberté BP 78308 29283 BREST. Administrateur : ME SOPHIE GAUTIER, 111, BD. DE LATTRE DE TASSIGNY 35000 RENNES. AVEC LA MISSION D'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE ART. L 631-12. A FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 19/06/2006. A FIXE A 6 MOIS LA PERIODE D'OBSERVATION . Date d'effet : 20/06/2006
Numéro d'observation
1442
Date d'ajout
03/04/2001
Description
NOMINATION D'UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET D'UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT Date d'effet : 30/03/2001
Numéro d'observation
1431
Date d'ajout
02/04/1998
Description
RESILIATION DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE A LA SARL YVEL RCS BREST B 400 241 550. REPRISE DU FONDS PAR L'ARMORICAINE DE MENUISERIE. DISPARITION DE CE FONDS. A COMPTER DU 28/03/97
Numéro d'observation
2396
Date d'ajout
30/06/1997
Description
APPORT A LA SA ELGE ZA DE KERNEVEZ 29860 LE DRENNEC - RCS BREST B 384 158 861 DE L'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS : ZA DE KERNEVEZ 29860 LE DRENNEC PRECEDEMMENT DONNE EN LOCATION GERANCE A LA SA ELGE. A COMPTER DU 28/03/97
Numéro d'observation
2395
Date d'ajout
30/06/1997
Description
OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS : 184 RUE JEAN JAURES 29200 BREST AYANT UNE ACTIVITE DE NEGOCE DE PRODUITS DE MENUISERIE PVC, BOIS OU METALLIQUE PAR SUITE D'APPORT FUSION DE LA SARL INOVA RCS BREST B 390 629 962. REPRISE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE CONCLU ENTRE LA STE INOVA ET LA STE YVEL PAR SUITE DE FUSION ABSORPTION DE LA STE INOVA PAR LA STE ARMORICAINE DE MENUISERIE. (CONTRAT DE LOCATION GERANCE CONCLU DEPUIS LE 1ER AVRIL 1995) A COMPTER DU 28/03/97
Numéro d'observation
3234
Date d'ajout
26/08/1993
Description
LE FONDS SECONDAIRE DE MENUISERIE, BOIS, PVC, ALUMINIUM SIS AU DRENNEC ZA DE KERNEVEZ DONNE EN LOCATION GERANCE A LA SOCIETE ELGE. POUR UNE DUREE DE UNE ANNEE RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION. A COMPTER DU 01/04/93
Numéro d'observation
3233
Date d'ajout
26/08/1993
Description
REPRISE PAR SON PROPRIETAIRE MR LE GOT DE LA PARTIE DE FONDS MENUISERIE EBENISTERIE, EXPLOITEE PAR LA SOCIETE A LA BRETONNIERE AU FOLGOET RESILIATION DE LA LOCATION GERANCE. A COMPTER DU 01/04/93
Numéro d'observation
1913
Date d'ajout
13/05/1993
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL. ANCIENNE DATE : 31 DECEMBRE NOUVELLE DATE : 31 MARS A COMPTER DU 27/03/93
Numéro d'observation
1530
Date d'ajout
05/04/1991
Description
CAPITAL PORTE DE 1 200 000 FRS A 2 400 000 FRS (PAR SUITE D'APPORT DE MR LE GOT JOSEPH) A COMPTER DU 01/01/91 RESILIATION PARTIELLE DE LA LOCATION GERANCE POUR LA PARTIE "MENUISERIE P.V.C." CONSENTIE PAR MR LE GOT JOSEPH. (LA PARTIE "MENUISERIE BOIS DEMEURE LOUEE PAR MR LE GOT) A COMPTER DU 31/12/90
Numéro d'observation
1530
Date d'ajout
05/04/1991
Description
APPORT DE MR LE GOT JOSEPH DU FONDS ARTISANAL DE "MENUISERIE P.V.C" A COMPTER DU 31/12/90
Numéro d'observation
2868
Date d'ajout
09/08/1990
Description
LIBERATION DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 30.12.89
Numéro d'observation
2869
Date d'ajout
09/08/1990
Description
NOMINATION DE MR MATHURIN VELLY EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR AIME LE GOT DECEDE A COMPTER DU 15.05.90
Numéro d'observation
4618
Date d'ajout
19/12/1989
Description
CAPITAL PORTE DE 300 000 FRS A 1 200 000 FRS A COMPTER DU 22.09.1989
Numéro d'observation
4618
Date d'ajout
19/12/1989
Description
CHANGEMENT DE DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL. ANCIENNE DATE : 31.08 - NOUVELLE DATE : 31.12 A COMPTER DU 31.12.1989 (PV DU 22.09.1989)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/12/1987
Description
TRANSFORMATION EN SA : ANCIENNE FORME : SARL AUGMENTATION DU CAPITAL, ANCIEN : 50 000 F - CHANGEMENT DE DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL, ANCIENNE DATE : 31.12. CREATION D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS : ZA DE KERNEVEZ LE DRENNEC A COMPTER DU 01.11.87. - ACTIVITE : LA FABRICATION ET LA COMMERCIALISATION DE MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET PVC. A COMPTER DU 23/10/87
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).