Entreprise : SCI LARLENQUE - SIREN 334 895 794
Identité
(Entreprise radiée le 19/12/2019)
Dénomination
SCI LARLENQUE
SIREN (siège)
334 895 794
Date d'immatriculation au RNE
10/03/1986
Date de fin de la personne morale
09/03/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LARLENQUE 09700 SAVERDUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOULIS SAMUEL , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Moorea Maiao
Nom, Prénom(s)
TOULIS VINCENT , OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Saverdun
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1986
Siret
33489579400017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
OPERATIONS IMMOBILIERES
Adresse
LARLENQUE
09700 , Saverdun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/03/1986
Description
Historique des observations RCS : PUBLICITE CONSTITUTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE A COMPTER DU 26.10.95 : NOMINATION DE LA SOCIETE COMPTOIR DES PRODUITS AGRICOLES DU LAURAGAIS-COPAL EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR LACOMBE GEORGES ANNONCE LEGALE : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 12.01.96
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).